Michael Adam Salz
domiciled in Magden, from Deutschland and Rheinfelden Active mandates: Abima Management AG Connected persons: Tim Salz, Nina Salz, Christian Salz You can stay up to date through "Michael Adam Salz", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Adam Salz"
Credit rating You can stay up to date through "Michael Adam Salz", please log in or register free of charge.You are now following "Michael Adam Salz"
|
Places where people with the name Michael Adam Salz live
Sectors in which people with the name Michael Adam Salz work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Michael Adam Salz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Michael Adam Salz
Publication number: HR02-1004813714, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Abima Management AG, in Rheinfelden, CHE-107.113.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2015, S.0, Publ. 2119887).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salz, Christian, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zeiningen];
Salz, Tim, von Rheinfelden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zeiningen];
Salz, Michael Adam, von Rheinfelden, in Magden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinfelden].
Publication number: 2119887, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Abima Management AG, in Rheinfelden, CHE-107.113.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2013, Publ. 1249601).
Statutenänderung:
12.03.2015.
Zweck neu:
Erbringen von Managementfunktionen, juristischen Dienstleistungen sowie Unternehmensberatungen bei Unternehmenstransaktionen, insbesondere Kauf, Verkauf und Umwandlung von Unternehmen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermieten und verwalten, Wertschriften kaufen und verkaufen, Finanzanlagen tätigen und Darlehen gewähren, in den Bereichen Handel, Entwicklung, Produktion und Service von Hard- und Software der Informatik und Kommunikationstechnik tätig sein, Dritte im Informatik- und Kommunikationsbereich beraten und sich an anderen IT Unternehmungen beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post rechtsgültig an die letzte der Gesellschaft gemeldete Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoma-Jetzer, Hans Peter, von Rüeggisberg, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salz, Tim, von Rheinfelden, in Zeiningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salz, Nina, von Rheinfelden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Salz, Michael Adam, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6072162, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Patronale Stiftung der Abima Management AG, in Basel, CH-270.7.002.882-8, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2010, S. 8, Publ. 5492110).
Name neu:
Patronale Stiftung der Abima Management AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde BVG und Stiftungsaufsicht Basel-Stadt vom 27.01.2011 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salz, Christian, von Rheinfelden, in Zeiningen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salz, Michael, von Rheinfelden, in Rheinfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Thoma, Hans Peter, von Rüeggisberg, in Rheinfelden, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].