Rudolf Sager
domiciled in Winterthur, from Mauensee Active mandates: Sager Haustechnik AG Connected persons: Martin Rudolf Sager, Giuseppe Picone You can stay up to date through "Rudolf Sager", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Sager"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Sager", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Sager"
|
Places where people with the name Rudolf Sager live
Sectors in which people with the name Rudolf Sager work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Rudolf Sager
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Sager
Publication number: HR02-1005277882, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ingenieurbüro Rudolf Sager AG, in Thalwil, CHE-101.172.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2015, S.0, Publ. 2546025).
Statutenänderung:
17.08.2021.
Firma neu:
Sager Services AG.
Sitz neu:
Aeugst am Albis.
Domizil neu:
Im Weieracher 5, 8914 Aeugst am Albis.
Zweck neu:
Dienstleistungen im Gesundheitswesen am Mensch und am Tier, Coaching für die zweite Lebenshälfte, Handel mit Gesundheitsprodukten. Die Gesellschaft kann Finanzierungen vornehmen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Vermögenswerte und Liegenschaften kaufen, verwalten und verkaufen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 100.00 ((Stimmrechtsaktien)) und 90 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 30.06.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma "Ingenieurbüro Rudolf Sager", in Thalwil, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 103'249.35, von dem CHF 34'500.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per eingeschriebenen Brief, E-Mail oder Telefax sofern ihre Adressen bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Rudolf, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ringger, Wilhelm, von Kappel am Albis, in Neuheim, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Peter, von Horw, in Aeugst am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Tanner, Roger Daniel, von Thalwil, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6393860, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Saru AG, in Thalwil, CH-020.3.020.340-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2008, S. 24, Publ. 4717562).
Firma neu:
Saru AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.10.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sager, Rudolf, von Zürich, in Thalwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sager, Peter, von Horw, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid Management AG (CH-280.3.917.419-6), in Füllinsdorf, Revisionsstelle und Liquidatorin [bisher: Revisionsstelle].
Publication number: 4986650, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sager Holding AG, in Winterthur, CH-020.3.007.549-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2001, S. 963).
Statutenänderung:
30.03.2009.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sager Haustechnik AG, in Winterthur (CH-020.3.922.594-3), gemäss Fusionsvertrag vom 11.03.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 3'048'331.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 700'439.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Sager Haustechnik AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Installationen im Bereiche der Haustechnik, insbesondere sanitäre Anlagen und Heizungen, den Betrieb einer Bau- und Apparatespenglerei sowie eines Metallbaus. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Sie kann auch Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sager, Rudolf, von Mauensee, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.