Marc Rüetschli
domiciled in Deitingen, from Starrkirch-Wil Active mandates: Camec GmbH, 4-Sol-Swiss GmbH Connected persons: Boris Frikart, Danijel Marjanovic, Björn Frikart and more You can stay up to date through "Marc Rüetschli", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Rüetschli"
Credit rating You can stay up to date through "Marc Rüetschli", please log in or register free of charge.You are now following "Marc Rüetschli"
|
Places where people with the name Marc Rüetschli live
Sectors in which people with the name Marc Rüetschli work
Locksmithery, smithy and workshops
Fiduciary services
Locksmithery, smithy and workshops
Fiduciary services
Private persons with the name Marc Rüetschli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marc Rüetschli
Publication number: HR02-1005868650, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Camec GmbH, in Solothurn, CHE-110.134.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784070).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Deitingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feldbrunnen-St. Niklaus].
Publication number: HR02-1004860470, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
4-Sol-Swiss GmbH, in Feldbrunnen-St. Niklaus, CHE-179.086.901, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2017, Publ. 3313523).
Statutenänderung:
18.03.2020.
Zweck neu:
Führung einer Treuhandgesellschaft und erbringt insbesondere Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Steuer-/Finanz- und Unternehmensberatung, Informationstechnologie und Recht, Verwaltung und Vermittlung von Liegenschaften sowie weitere Dienstleistungen im Immobilienbereich. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fleuti, Sandro, von Saanen, in Buchegg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hodel, Beatrix, von Bowil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Deitingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Feldbrunnen-St. Niklaus].
Publication number: HR02-1004784070, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Camec GmbH, in Solothurn, CHE-110.134.453, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2016, Publ. 2916713).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frikart, Boris, von Zofingen, in Solothurn, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Marjanovic, Danijel, von Oberkirch, in Solothurn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüetschli, Marc, von Starrkirch-Wil, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Frikart, Björn, von Zofingen, in Rüttenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].