Alban Rüdisühli
domiciled in Basel, from Basel and Sennwald Active mandates: Rüdisühli Architekten AG Connected persons: Doris-Petra Mergler You can stay up to date through "Alban Rüdisühli", please log in or register free of charge.You are now following "Alban Rüdisühli"
Credit rating You can stay up to date through "Alban Rüdisühli", please log in or register free of charge.You are now following "Alban Rüdisühli"
|
Places where people with the name Alban Rüdisühli live
Sectors in which people with the name Alban Rüdisühli work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Alban Rüdisühli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alban Rüdisühli
Publication number: HR02-1005375972, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA AG, in Basel, CHE-113.530.992, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 11.12.2008, S.10, Publ. 4776710).
Statutenänderung:
14.12.2021.
Firma neu:
Rüdisühli Architekten AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 133'013.67 und Passiven (ohne Eigenkapital) von CHF 20'806.22 des Architekturbüros Rüdisühli Ibach Architekten BSA SIA, in Basel, gemäss Vertrag vom 22.03.2007 mit Bilanz per 31.12.2006 zum Preis von CHF 112'207.45, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 12'207.45 als Forderung gutgeschrieben wrden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ibach, Christoph, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Mergler, Doris-Petra, deutsche Staatsangehörige, in Allschwil, mit Einzelunterschrift;
Siegrist, Fabienne, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1358511, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Architektur Dialoge Basel, in Basel, CHE-112.753.118, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 20.09.2012, Publ. 6857126).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marchal, Katharina, österreichische Staatsangehörige, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6174782, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Architektur Dialoge Basel, in Basel, CH-270.7.002.962-2, Stiftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2010, S. 5, Publ. 5755080).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Werner, von Basel und Langnau im Emmental, in Bottmingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüdisühli, Alban, von Basel und Sennwald, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Levy, Manuel, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.