Heinz Bruno Rothacher
domiciled in Rüschlikon, from Zürich and Blumenstein Active mandates: Complementa AG Connected persons: Markus Wirth, Andreas Heinz Bruno Rothacher, Michael Kurer and more You can stay up to date through "Heinz Bruno Rothacher", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Bruno Rothacher"
Credit rating You can stay up to date through "Heinz Bruno Rothacher", please log in or register free of charge.You are now following "Heinz Bruno Rothacher"
|
Places where people with the name Heinz Bruno Rothacher live
Sectors in which people with the name Heinz Bruno Rothacher work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Heinz Bruno Rothacher
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Heinz Bruno Rothacher
Publication number: 3515961, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Allocare AG, in Altishofen, CHE-106.846.964, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783255).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ambrosius, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elabboud, Ali, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cobham (GB), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blecher, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ober-Ramstadt (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoff, Thomas genannt Tom, amerikanischer Staatsangehöriger, in Starnberg (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Niklaus, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Nauheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rothacher, Heinz Bruno, von Zürich und Blumenstein, in Rüschlikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breitenbach, Marc, von Bergdietikon, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Charrière, René, von Val-de-Charmey, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, Jakob, von Sursee, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mast, Horst-Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Zofingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Meier, Doris, von Dagmersellen, in Dagmersellen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wey, René, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-295.361.041), in Sursee, Revisionsstelle.
Publication number: 6401068, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BlackRock Asset Management Schweiz AG, in Zürich, CH-660.1.317.005-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2011, S. 0, Publ. 6249276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothacher, Heinz Bruno, von Blumenstein, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Martin, von Glattfelden, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5387372, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Barclays Global Investors (Schweiz) AG, in Zürich, CH-660.1.317.005-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 20, Publ. 5263872).
Statutenänderung:
01.12.2009.
Firma neu:
BlackRock Asset Management Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(BlackRock Asset Management Switzerland Limited) (BlackRock Asset Management Suisse SA) (BlackRock Asset Management Svizzera SA).
Domizil neu:
Claridenstrasse 25, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sednaoui, Philippe, brasilianischer Staatsangehöriger, in Genf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rothacher, Heinz Bruno, von Blumenstein, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.