Alfredo gen. Alfred Rossi
domiciled in Herrliberg, from Wädenswil Active mandates: Imperia, Alfred Rossi, Via Consulting AG Connected persons: Urs Wettstein, Dieter Speidel Emanuel You can stay up to date through "Alfredo gen. Alfred Rossi", please log in or register free of charge.You are now following "Alfredo gen. Alfred Rossi"
Credit rating You can stay up to date through "Alfredo gen. Alfred Rossi", please log in or register free of charge.You are now following "Alfredo gen. Alfred Rossi"
|
Places where people with the name Alfredo gen. Alfred Rossi live
Sectors in which people with the name Alfredo gen. Alfred Rossi work
IT services
Services regarding management consulting
IT services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Alfredo gen. Alfred Rossi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alfredo gen. Alfred Rossi
Publication number: HR02-1006104090, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProSeller AG, bisher in Zug, CHE-101.142.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 04.02.2022, Publ. 1005397575).
Statutenänderung:
25.07.2024.
Sitz neu:
Herrliberg.
Domizil neu:
Seestrasse 157, 8704 Herrliberg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist Planung und Realisierung neuer Marktplätze und Distributionskonzepte, Aufbau von Einkaufsgemeinschaften und Grosshandel mit Waren aller Art, Entwicklung, Einführung und Betrieb von Internet-basierten Trading- und E-Procurement-Plattformen, Beratungsdienstleistungen und Handel mit Marktdaten und Informationen sowie Marketingsupport, Dienstleistungen und Werbung;
kann Beteiligungen halten und Finanzierungen durchführen, Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Alfredo, von Wädenswil, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon];
Czekala, Thomas, von Einsiedeln, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publication number: HR02-1005179052, Commercial Registry Office Zug, (170)
ProSeller AG, in Zug, CHE-101.142.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2019, Publ. 1004780454).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rossi, Alfredo, von Wädenswil, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Schnellmann, Patrick, von Wangen (SZ), in Uster, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Czekala, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004780454, Commercial Registry Office Zug, (170)
ProSeller AG, in Baar, CHE-101.142.471, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, S.0, Publ. 1565665).
Statutenänderung:
25.11.2019.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 101, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moll, Beat, von Lostorf, in Grüningen, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Czekala, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rossi, Alfredo, von Wädenswil, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].