Christophe René Paul Michel Rossa
domiciled in Martigny-Combe, from Martigny Active mandates: IdeArk SA, Idiap T-Tech Foundation and more Connected persons: Andrea Cavallaro, François Albert Foglia, Anne-Laure Couchepin Vouilloz and more You can stay up to date through "Christophe René Paul Michel Rossa", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe René Paul Michel Rossa"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe René Paul Michel Rossa", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe René Paul Michel Rossa"
|
Places where people with the name Christophe René Paul Michel Rossa live
Sectors in which people with the name Christophe René Paul Michel Rossa work
Architectural and engineering activities
Research and development
Other construction
Architectural and engineering activities
Research and development
Other construction
Private persons with the name Christophe René Paul Michel Rossa
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christophe René Paul Michel Rossa
Publication number: HR02-1005815225, Commercial Registry Office Valais, (621)
Idiap T-Tech Foundation, à Martigny, CHE-295.096.040, fondation (No. FOSC 45 du 06.03.2023, Publ. 1005694021).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hossmann, Andreea, de Gerzensee, à Zollikon, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Hesthaven, Jan Sickmann, citoyen danois, à Lausanne, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Dobos, Daniel Adam, citoyen allemand, à Meyrin, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Furrer, Patrick Bernhard, de Staldenried, à Epalinges, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Geissbühler, Antoine Jean-Luc, de Lauperswil, à Veyrier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Montserrat, Jordi Felip, de Buchholterberg et Lully (VD), à Epalinges, membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Thiran, Jean-Philippe André Michel Paul, de Nods, à Granges (Veveyse), membre du conseil de fondation, sans droit de signature [précédemment: membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux];
Rossa, Christophe René Paul Michel, de Martigny, à Martigny-Combe, directeur financier, avec signature collective à deux;
Cavallaro, Andrea, citoyen italien, à Martigny-Combe, directeur, avec signature collective à deux;
Foglia, François Albert, de Lausanne, à Saxon, directeur adjoint, secrétaire (hors-conseil), avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005815224, Commercial Registry Office Valais, (621)
IdeArk SA, à Martigny, CHE-109.037.636, société anonyme (No. FOSC 88 du 08.05.2023, Publ. 1005741041).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bourlard, Hervé, citoyen belge, à Martigny, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Cavallaro, Andrea, citoyen italien, à Martigny-Combe, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Rossa, Christophe René Paul Michel, de Martigny, à Martigny-Combe, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1004797473, Commercial Registry Office Valais, (621)
ORANGE ATOMIC Sàrl, à Martigny, CHE-391.140.240, société à responsabilité limitée (No. FOSC 247 du 20.12.2018, Publ. 1004526893).
Modification des statuts:
23.12.2019.
Nouveau siège:
Fully.
Nouvelle adresse:
Chemin de Provence 8, 1926 Fully.
Nouveau but:
importation, achat, vente, location de toutes machines et objets liés à la production, transformation et commercialisation de tous fruits et légumes;
la société pourra également procéder à l'importation et l'exportation de fruits et légumes et à la commercialisation de ceux-ci;
transformation, fabrication et vente de tous produits liés aux fruits (cidre) ainsi que la gestion d'établissements publics (café, restaurant), et toutes autres activités y relatives (cf. statuts pour but complet).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Rossa, Christophe René Paul Michel, de Martigny, à Martigny, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Nicollier, Thomas, de Bagnes, à Evionnaz, associé et gérant, avec signature individuelle, pour 20 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: à Fully, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00].