Walter Rordorf
domiciled in Stäfa, from Zürich Active mandates: ETS AG Connected persons: Walter Kaufmann, Laurits Jorgensen Ostergaard You can stay up to date through "Walter Rordorf", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Rordorf"
Credit rating You can stay up to date through "Walter Rordorf", please log in or register free of charge.You are now following "Walter Rordorf"
|
Places where people with the name Walter Rordorf live
Sectors in which people with the name Walter Rordorf work
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Private persons with the name Walter Rordorf
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Walter Rordorf
Publication number: 3561351, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rordorfscher Familienfonds, in Zug, CHE-110.385.854, Stiftung (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1105187).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Walter, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1105187, Commercial Registry Office Zug, (170)
Rordorfscher Familienfonds, bisher in Zürich, CH-020.7.903.354-7, Stiftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2013, Publ. 7105730).
Gründungsurkunde:
21.05.1973.
Urkundenänderung:
29.05.2010, 09.06.2013.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
c/o Berchtold Rordorf, Feldpark 20, 6300 Zug.
Zweck neu:
Ermöglichen und Erleichtern des wirtschaftlichen und beruflichen Fortkommens der Mitglieder, insbesondere für das Studium der Theologie sowie zur Unterstützung künstlerischer und kultureller Projekte von Interesse für die Familie Rordorf;
zur Erlernung eines Berufes, speziell zur Ermöglichung von Studien und anderen beruflichen Ausbildungen;
zur Unterstützung von Mitgliedern beim Nachweis einer unverschuldeten Notlage;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rordorf, Willy, von Zürich, in Peseux, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Eberhard, von Zürich, in Zug, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, David, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rordorf, Berchtold, von Zürich, in Zug, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Riehen];
Rordorf, Walter, von Zürich, in Stäfa, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Aktuar des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Umbehr, Ute, von Zürich, in Crans-près-Céligny, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rordorf, Dietrich, von Zürich, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Quästor des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.