Kaspar Rölli
domiciled in Stans, from Luzern Active mandates: ROELLI TEC AG, Carrosserie Rölli AG Connected persons: Marc Andreas Waeber, Felix Rölli, Yvonne Astride Rölli-Zingg and more You can stay up to date through "Kaspar Rölli", please log in or register free of charge.You are now following "Kaspar Rölli"
Credit rating You can stay up to date through "Kaspar Rölli", please log in or register free of charge.You are now following "Kaspar Rölli"
|
Places where people with the name Kaspar Rölli live
Sectors in which people with the name Kaspar Rölli work
Manufacturing of other vehicles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Manufacturing of other vehicles
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Kaspar Rölli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Kaspar Rölli
Publication number: HR02-1005115256, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
ROELLI TEC AG, in Stans, CHE-100.480.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Werner, von Hochdorf, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Felix, von Luzern, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rölli, Eveline, von Luzern, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rölli, Kaspar, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Rölli-Zingg, Kaspar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rölli-Zingg, Yvonne Astride, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Rölli, Yvonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Waeber, Marc Andreas, von Tafers, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005109727, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Carrosserie Rölli AG, in Stans, CHE-107.925.572, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2019, Publ. 1004703237).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Werner, von Hochdorf, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Felix, von Luzern, in Stans, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Rölli, Eveline, von Luzern, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Rölli, Kaspar, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Rölli-Zingg, Yvonne Astride, von Luzern, in Stans, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Rölli, Yvonne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].
Publication number: 5518178, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Carrosserie Rölli AG, in Stans, CH-150.3.000.482-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2009, S. 14, Publ. 4973128). [Behördliche Änderung der Gemeinde Littau infolge Gemeindefusion per 01.01.2010.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rölli, Kaspar, von Luzern, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Littau];
Dangel-Rölli, Eveline, von Luzern, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Littau];
Rölli, Felix, von Luzern, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Littau];
Rölli, Yvonne, von Luzern, in Stans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: von Littau].