Philippe Roduit
domiciled in St-Léonard, from Sion and Leytron Active mandates: Association valaisanne des spécialistes en brûleurs avec brevet fédéral Connected persons: Raynald Frioud, René Mayenzett You can stay up to date through "Philippe Roduit", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Roduit"
Credit rating You can stay up to date through "Philippe Roduit", please log in or register free of charge.You are now following "Philippe Roduit"
|
Places where people with the name Philippe Roduit live
Sectors in which people with the name Philippe Roduit work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Philippe Roduit
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Philippe Roduit
Publication number: HR02-1005938284, Commercial Registry Office Valais, (621)
PHR FIDUCIAIRE SA, à Fully, CHE-106.454.452, société anonyme (No. FOSC 198 du 12.10.2017, Publ. 3806883).
Inscription ou modification de personne(s):
Roduit, Céline Chiara, de Fully, à Conthey, présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Martigny, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Roduit, Philippe Edgar Alfred, de Fully, à Fully, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Publication number: HR02-1005859473, Commercial Registry Office Valais, (621)
Bucofi SA, à Saint-Maurice, CHE-103.313.482, société anonyme (No. FOSC 95 du 17.05.2023, Publ. 1005748928).
Nouvelle raison sociale:
Bucofi SA en liquidation.
Actions:
50 actions nominatives de CHF 2'000.00 [précédemment: 50 actions de CHF 2'000.00 nominatives avec clause d'agrément].
Nouvelle restriction à la transmissibilité:
Les restrictions statutaires de la transmissibilité des actions nominatives sont levées de par la loi. La société est dissoute par décision de l'assemblée générale du 25.07.2023.
Inscription ou modification de personne(s):
Roduit, Philippe Edgar Alfred, de Fully, à Fully, administrateur unique, sans droit de signature [précédemment: administrateur unique, avec signature individuelle];
PHR FIDUCIAIRE SA (CHE-106.454.452), à Fully, liquidatrice.
Publication number: HR02-1005748928, Commercial Registry Office Valais, (621)
Bucofi SA, à Saint-Maurice, CHE-103.313.482, société anonyme (No. FOSC 78 du 24.04.2014, Publ. 1468057).
Autre adresse:
c/o PHR FIDUCIAIRE SA, Case postale 195, 1926 Fully.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genilloud, Dominique, de Bulle, à Saint-Maurice, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Roduit, Philippe Edgar Alfred, de Fully, à Fully, administrateur unique, avec signature individuelle.