Urs Ritschard
domiciled in Boniswil, from Oberhofen am Thunersee Active mandates: Difag Aktiengesellschaft, Ritschard + Co, Treuhand und Unternehmensberatung and more Connected persons: Claude Schwegler, Brigitte Ritschard-Weiersmüller, Marc Ritschard and more You can stay up to date through "Urs Ritschard", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Ritschard"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Ritschard", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Ritschard"
|
|
Urs Ritschard
domiciled in Seuzach, from Oberhofen am Thunersee Active mandates: Ritschard Medical - Consulting GmbH Connected persons: Jeannette Ritschard You can stay up to date through "Urs Ritschard", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Ritschard"
Credit rating You can stay up to date through "Urs Ritschard", please log in or register free of charge.You are now following "Urs Ritschard"
|
Places where people with the name Urs Ritschard live
Sectors in which people with the name Urs Ritschard work
Production of metal goods
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Production of metal goods
Fiduciary services
Services regarding management consulting
Private persons with the name Urs Ritschard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Urs Ritschard
Publication number: HR02-1006047348, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Würth Treuhand AG, in Zürich, CHE-107.941.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2024, Publ. 1005994363).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Marc, von Oberhofen am Thunersee, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ritschard, Urs, von Oberhofen am Thunersee, in Boniswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005845921, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Dornbracht Schweiz AG, in Aarburg, CHE-107.899.360, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2019, Publ. 1004788300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritschard, Urs, von Oberhofen am Thunersee, in Boniswil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ritschard, Marc, von Oberhofen am Thunersee, in Staufen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mastrodomenico, Giuseppe, von Aadorf, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: HR01-1004811928, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ritschard Medical - Consulting GmbH, in Seuzach, CHE-445.942.099, Rundstrasse 38, 8472 Seuzach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
15.01.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Consulting im Bereich Beschaffung, Logistik und Lagerbewirtschaftung. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens "Urs Ritschard", in Oberhofen am Thunersee, gemäss Vertrag vom 15.01.2020 und Übernahmebilanz per 31.12.2019 mit Aktiven von CHF 51'737.15 und Passiven von CHF 8'265.25, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 23'471.90 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 15.01.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ritschard, Urs, von Oberhofen am Thunersee, in Seuzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ritschard, Jeannette, von Oberhofen am Thunersee, in Seuzach, mit Einzelunterschrift.