Rudolf Reich
domiciled in Grenchen, from Uzwil Active mandates: RAR Metall AG Connected persons: Petar Petkov Stanchev You can stay up to date through "Rudolf Reich", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Reich"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Reich", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Reich"
|
Places where people with the name Rudolf Reich live
Sectors in which people with the name Rudolf Reich work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Rudolf Reich
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Reich
Publication number: 2773593, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
RAR Metall AG, in Grenchen, CHE-107.179.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2520127).
Domizil neu:
bei miracola treuhand, Alpenstrasse 80, 2540 Grenchen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Legaudit AG ( CHE-100.429.332), in Solothurn, Revisionsstelle;
Reich, Rudolf, von Uzwil, in Grenchen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Arcorace, Romolo, italienischer Staatsangehöriger, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ortega Cruz, Alfonso, von Solothurn, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilato, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Neuenegg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1433387, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Audio Video Baumann AG, bisher in Lengnau BE, CHE-107.179.633, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2007, S. 4, Publ. 3750148).
Statutenänderung:
25.03.2014.
Firma neu:
RAR Metall AG.
Sitz neu:
Grenchen.
Domizil neu:
bei Treuhand & Revision, Gerhard Hlebec, Bettlachstrasse 39, 2540 Grenchen.
Zweck neu:
Handel mit sowie Import und Verkauf von Metallbauprodukten, Treppen aus Stahl und Holz, Maschinen, Geräten und Artikeln aller Art sowie allen diesen Bereichen verwandte und untergeordnete Tätigkeiten. Kann solche Unternehmen und deren Geschäfte finanzieren, Immaterialgüterrechte und Know-how erwerben, verwalten und verwerten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, ist ferner berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten und kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sachübernahme bei der Gründung der Gesellschaft vom 29.10.1993 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Fahrzeuge, Einrichtungsgegenstände, technische Unterlagen, Werkzeuge und Verkaufsgegenstände gemäss Vertrag vom 26.10.1993 zum Preis von CHF 30'000.--.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, falls Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüdi, Brigitte, von Heimiswil, in Grenchen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reich, Rudolf, von Uzwil, in Grenchen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Arcorace, Romolo, italienischer Staatsangehöriger, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ortega Cruz, Alfonso, von Solothurn, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pilato, Francesco, italienischer Staatsangehöriger, in Neuenegg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6164978, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Anna und Heinrich Dünki-Baltensperger, in Thalwil, CH-020.7.000.754-3, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, S. 26, Publ. 5346916).
Postadresse neu:
c/o Kirchenrat des Kantons Zürich, Pfr. Michel Müller, Kirchgasse 50, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reich, Rudolf, von Zürich, in Winterthur, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Michel, von Rüschegg, in Thalwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.