Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni
domiciled in Lugano, from Balerna Active mandates: ICUC GmbH, SURATEC GMBH Connected persons: Nicolas Perren, Alberto Angel Fernandez Dell'Oca, Mattia Tonella You can stay up to date through "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni", please log in or register free of charge.You are now following "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni"
Credit rating You can stay up to date through "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni", please log in or register free of charge.You are now following "Prof. Dr. med. Pietro Federico Regazzoni"
|
Places where people with the name Pietro Federico Regazzoni live
Sectors in which people with the name Pietro Federico Regazzoni work
Research and development
Trading with various goods
Research and development
Trading with various goods
Private persons with the name Pietro Federico Regazzoni
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pietro Federico Regazzoni
Publication number: HR02-1005022507, Commercial Registry Office Graubünden
ICUC GmbH, bisher in Zug, CHE-114.567.035, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666255).
Statutenänderung:
09.10.2020.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Curia Treuhand AG, Grabenstrasse 15, 7000 Chur.
Weitere Adressen:
Postfach 161, 7001 Chur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perren, Stephan Marcel Norbert, von Zermatt, in Davos, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'500.00;
Messerli, Ursula, von Schwarzenburg, in Fraubrunnen, Prokuristin, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fernandez Dell'Oca, Alberto Angel, uruguayischer Staatsangehöriger, in Montevideo (UY), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Regazzoni, Pietro Federico, von Balerna, in Lugano, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 12'500.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perren, Alice, von Zermatt, in Davos, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 12'500.00;
Perren, Nicolas, von Zermatt, in Münchenstein, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Anpassung Funktion und Zeichnungsberechtigung bei Alberto Angel Fernandez Dell'Oca und Pietro Federico Regazzoni auf Grund anderer Registerpraxis].
Publication number: 6499300, Commercial Registry Office Obwalden, (140)
SURATEC GMBH, in Sarnen, CH-270.4.002.224-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6279600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Regazzoni, Prof. Dr. Pietro Federico, von Balerna, in Lugano, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Basel].
Publication number: 6252094, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
AMTS, Akademie für Medizinisches Training und Simulation AG, in Luzern, CH-100.3.787.387-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2010, S. 14, Publ. 5948912).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babst, Reto, von Willisau und Vilters-Wangs, in Kriens, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Kurmann, Stephan, von Reiden und Altishofen, in Hirzel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Regazzoni, Pietro, von Balerna, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schmid, Dr. sc. Hansjörg, von Schüpfen, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Supersaxo, Dr. med. Zeno, von Saas Balen, in Thun, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Villiger, Dr. med. Beat, von Sins und Erstfeld, in Maienfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Fellinger, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten und Vorsitzenden der Geschäftsleitung;
Dürr, Dr. med. vet. Markus, von Malters und Gams, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bill, Dr. iur. Markus, von Münchenbuchsee, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Brittnau, in Solothurn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Delegierten und Vorsitzenden der Geschäftsleitung].