Vito Rauseo
domiciled in Genève, from Italy Active mandates: Teixeira Batista & Rauseo, en liquidation, Restaurant 'Ponte Vecchio', Teixeira Batista & Rauseo Connected persons: Lilia de Fatima Teixeira Batista, Lilia de Fatima Teixeira Batista You can stay up to date through "Vito Rauseo", please log in or register free of charge.You are now following "Vito Rauseo"
Credit rating You can stay up to date through "Vito Rauseo", please log in or register free of charge.You are now following "Vito Rauseo"
|
Places where people with the name Vito Rauseo live
Sectors in which people with the name Vito Rauseo work
Management of restaurants
Operation of restaurants
Management of restaurants
Operation of restaurants
Private persons with the name Vito Rauseo
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Vito Rauseo
Publication number: 892212, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stars Agentur GmbH, bisher in Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 01.05.1997, S. 2933).
Statutenänderung:
18.02.2003.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 6, 3800 Unterseen.
Zweck:
Private Arbeitsvermittlung von Künstlern, Musikern, Artisten und Artistinnen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Büromobiliar, Wohnmobiliar und EDV-Anlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 31.01.1997 zum Preise von CHF 22'000.--, wovon CHF 19'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 3'000.-- als Forderung gutgeschrieben werden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB. Die Einladungen und Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen mit eingeschriebenem Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauseo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
Kacirkova, Martina, tschechische Staatsangehörige, in Thundorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schild, Andreas, von Brienzwiler, in Brienzwiler, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Schild, Rudolf, von Langnau im Emmental, in Schwanden bei Brienz, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stars Agentur GmbH, in Zürich, Rautistrasse 12, 8047 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.1997, 24.04.1997.
Zweck:
Private Arbeitsvermittlung von Künstlern, Musikern, Artisten und Artistinnen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF20'000.¬.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Büromobiliar, Wohnmobiliar und EDV-Anlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 31.01.1997 zum Preise von CHF22'000.¬, wovon CHF19'000.¬ auf das Stammkapital angerechnet und CHF3'000.¬ als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Rauseo, Vito, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF1'000.¬;
Kacirkova, Martina, tschechische Staatsangehörige, in Thundorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF19'000.¬.