Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja
domiciled in Chennai, from India Active mandates: Ramco Systems Ltd Connected persons: Alexander Eric Brunner, Ravikula Chandran Ramamurthy, Stephan Eschmann and more You can stay up to date through "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja", please log in or register free of charge.You are now following "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja"
Credit rating You can stay up to date through "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja", please log in or register free of charge.You are now following "Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja"
|
Places where people with the name Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja live
Sectors in which people with the name Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja work
Trading in IT and communications products
Trading in IT and communications products
Private persons with the name Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Pusapadi Ramasubramania Venketrama Raja
Publication number: 3989866, Commercial Registry Office Berne, (36)
Triamun-Ramco Health Care Systems AG, in Muri bei Bern, CH-170.3.025.422-0, Entwicklung und Vermarktung von Software-Lösungen für Partner im Gesundheitswesen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2006, S. 2, Publ. 3252014).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauderli, Alexander M. Dr., von Schönenwerd, in Weisslingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Peter, von Reigoldswil, in Bretzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Raja, Pusapadi Ramasubramania Venketrama, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2932374, Commercial Registry Office Berne, (36)
Triamun-Ramco Health Care Systems AG (Triamun-Ramco Health Care Systems SA) (Triamun-Ramco Health Care Systems Ltd), bisher in Baar, CH-170.3.025.422-0, Entwicklung und Vermarktung von Software-Lösungen für Partner im Gesundheitswesen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2004, S. 25).
Gründungsstatuten:
15.11.2001.
Statutenänderung:
30.06.2005.
Uebersetzungen der Firma richtig:
(Triamun-Ramco Health Care Systems SA) (Triamun-Ramco Health Care Systems Ltd.).
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil:
Worbstrasse 201, 3073 Gümligen.
Zweck:
Entwicklung und Vermarktung von Software-Lösungen für Partner im Gesundheitswesen sowie Erbringung zugehöriger Dienstleistungen (Beratung, Marketing, Engineering etc.).
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: Briefe an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mauderli, Alexander M. Dr., von Schönenwerd, in Weisslingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wagner, Peter, von Reigoldswil, in Bretzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Hirsbrunner, Fritz, von Sumiswald, in Lutry, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Raja, Pusapadi Ramasubramania Venketrama, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IN), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stähli, Marc, von Adliswil, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Ernst & Young AG, in Bern, Revisionsstelle [wie bisher];
Kangeldi, Eren, von Gerlafingen, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivprokura zu zweien].
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Ramco Systems Ltd, in Basel, Dienstleistungen im Bereich der Informatik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.44 vom 06.03.1997, S.1531).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ramamoorthy, Kamesh, indischer Staatsangehöriger, in Madras (IND), mit Kollektivprokura zu zweien;
Sampath, Vijay, indischer Staatsangehöriger, in Madras (IND), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raja, Pusapadi Ramasubramania Venketrama, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IND), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Madras (IND), mit Kollektivpunterschrift zu zweien];
Bülhoff, Patricia, von Rheinfelden und Meilen, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Allschwil];
Menon, Girish, indischer Staatsangehöriger, in Bombay (IND), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramachandran, Subramaniam, indischer Staatsangehöriger, in Chennai (IND), mit Einzelunterschrift.