Norbert Johannes Rädler
domiciled in Walzenhausen, from Au (SG) Active mandates: NRC Management-Beratungs GmbH Connected persons: Günter Rädler, Hans Peter Wattenhofer You can stay up to date through "Norbert Johannes Rädler", please log in or register free of charge.You are now following "Norbert Johannes Rädler"
Credit rating You can stay up to date through "Norbert Johannes Rädler", please log in or register free of charge.You are now following "Norbert Johannes Rädler"
|
Places where people with the name Norbert Johannes Rädler live
Sectors in which people with the name Norbert Johannes Rädler work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Norbert Johannes Rädler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Norbert Johannes Rädler
Publication number: 6286868, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FFA BRAVO AG, in Thal, CH-320.3.020.808-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2011, S. 0, Publ. 6271922).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rädler, Norbert Johannes, von Au SG, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruf, Hans, von Buch am Irchel, in Kesswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 6037690, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
NRC Management-Beratungs GmbH, in Goldach, CH-320.4.046.411-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 30.10.2009, S. 13, Publ. 5319012).
Statutenänderung:
27.01.2011.
Sitz neu:
St. Margrethen.
Domizil neu:
Kirchstrasse 12, 9430 St. Margrethen.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen auf den Gebieten Consulting, Qualitätsmanagement, Umweltmanagement, Arbeitssicherheit, Organisationsentwicklung, Schulungen und Eventmanagement, Technische Inspektionen und Abnahmen weltweit, Handel mit EDV Hard- und Software, Durchführen von Shutteldiensten und Sondertransporten sowie Organisation und Durchführung von Geschäfts- und Individualreisen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rädler, Norbert, von Au SG, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: österreichischer Staatsangehöriger, in Heerbrugg (Au SG) und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Rädler, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wattenhofer, Hanspeter, von Wangen SZ, in Au SG, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:in Goldach, Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publication number: 5721088, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FFA BRAVO AG, in Thal, CH-320.3.020.808-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 202 vom 19.10.2009, S. 13, Publ. 5299446).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Looser, Arthur, von Romanshorn, in Roggwil TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Portmann, Hans Peter, von Schüpfheim, in Wilen bei Wil (Wilen TG), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rädler, Norbert Johannes, von Au SG, in Goldach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ruf, Hans, von Buch am Irchel, in Kesswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Züllig, Peter Viktor, von Romanshorn, in Mörschwil, mit Kollektivprokura zu zweien.