Joseph Mark Power
domiciled in Münsingen, from Vereinigtes Königreich Active mandates: Axi Labs AG, MoneySwitch AG in Liquidation and more Connected persons: Farhad Rassul, Khibar Rassul, Sebastian Wälti You can stay up to date through "Joseph Mark Power", please log in or register free of charge.You are now following "Joseph Mark Power"
Credit rating You can stay up to date through "Joseph Mark Power", please log in or register free of charge.You are now following "Joseph Mark Power"
|
Places where people with the name Joseph Mark Power live
Sectors in which people with the name Joseph Mark Power work
IT services
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
IT services
Dealing and repair of automobiles and motorcycles
Private persons with the name Joseph Mark Power
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Joseph Mark Power
Publication number: HR01-1005984351, Commercial Registry Office Zug, (170)
Axi Labs AG (Axi Labs SA) (Axi Labs Ltd.), in Zug, CHE-299.451.950, Baarerstrasse 12, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software und die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der kurzfristigen Liquiditätsgewährung und damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften im Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern sowie Patente, Marken, Lizenzen und anderes geistiges Eigentum erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie KonzerngeselIschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 12.02.2024 ein bedingtes Kapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief (A-Post), E-Mail, Fax oder über andere weitverbreitete elektronische Kommunikationsmittel und -plattformen an die Anschriften der Aktionäre und Nutzniesser, die zum Zeitpunkt des Versands der Mitteilung im Aktienbuch vermerkt sind.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 07.02.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rassul, Khibar, schwedischer Staatsangehöriger, in Västerhaninge (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rassul, Farhad, schwedischer Staatsangehöriger, in Gunnilse (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Power, Joseph Mark, britischer Staatsangehöriger, in Münsingen, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005938676, Commercial Registry Office Berne, (36)
MoneySwitch AG, in Köniz, CHE-409.321.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678679).
Firma neu:
MoneySwitch AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MoneySwitch SA en liquidation) (MoneySwitch Ltd. in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 08.01.2024 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rassul, Khibar, schwedischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Phlaphongphanich, Aswin, thailändischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Power, Joseph Mark, britischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Wälti, Sebastian, von Mels, in Zürich, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005678679, Commercial Registry Office Berne, (36)
MoneySwitch AG (MoneySwitch SA) (MoneySwitch Ltd.), in Köniz, CHE-409.321.257, Giessenweg 10, 3084 Wabern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software und damit zusammenhängende Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Agenturen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen an anderen Unternehmungen erwerben, verwalten und veräussern oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke und Liegenschaften im Ausland erwerben oder errichten, verwalten und veräussern sowie Patente, Marken, Lizenzen und anderes geistiges Eigentum erwerben, verkaufen und verwerten. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen sowie Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.01.2023 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief (A-Post), E-Mail, Fax oder über andere weitverbreitete elektronische Kommunikationsmittel und -plattformen an die im Aktienbuch vermerkten Anschriften oder vorbehältlich gesetzlich zwingender Bestimmungen durch einmalige Publikation im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Rassul, Khibar, schwedischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Phlaphongphanich, Aswin, thailändischer Staatsangehöriger, in Bangkok (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Power, Joseph Mark, britischer Staatsangehöriger, in Wabern (Köniz), mit Einzelunterschrift.