Onno Poortier
domiciled in Château-d'Oex, from Netherlands Active mandates: Riffelalp Resort AG, Beau-Rivage Palace SA Lausanne-Ouchy and more Connected persons: John Léglise, Sébastien Custot, Jean-Gabriel Stéphane Louis François Pérès and more You can stay up to date through "Onno Poortier", please log in or register free of charge.You are now following "Onno Poortier"
Credit rating You can stay up to date through "Onno Poortier", please log in or register free of charge.You are now following "Onno Poortier"
|
Places where people with the name Onno Poortier live
Sectors in which people with the name Onno Poortier work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Services regarding management consulting
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Services regarding management consulting
Private persons with the name Onno Poortier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Onno Poortier
Publication number: HR02-1005164826, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grand Hotel Alpina AG, in Saanen, CHE-342.414.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741353).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Blue Mountain Invest AG, in Saanen (CHE-114.475.249), gemäss Fusionsvertrag vom 24.03.2021 und Bilanz per 30.11.2020. Aktiven von CHF 1'462'407.93 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'195'364.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Poortier, Onno, niederländischer Staatsangehöriger, in Château-d'Oex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trèves, Samuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004991668, Commercial Registry Office Valais, (600)
Riffelalp Resort AG, in Zermatt, CHE-108.814.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 27.09.2018, Publ. 1004464457).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Roberto, von Zermatt, in Genève, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poortier, Onno, niederländischer Staatsangehöriger, in Château-d'Oex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peres, Jean-Gabriel Stéphane Louis François, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lalatta Costerbosa, Federico, italienischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landolt, François, von Aarau, in Pully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matti von Däniken, Monika Elisabeth, von Saanen, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Christian Joseph, von Zermatt, in Sion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Seiler, Christian].
Publication number: HR02-1004504263, Commercial Registry Office Berne, (36)
Grand Hotel Alpina AG, in Saanen, CHE-342.414.076, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3512819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Bavier, Charles, von Chur, in Genf (Genève), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poortier, Onno, niederländischer Staatsangehöriger, in Château-d'Oex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trèves, Samuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Monaco (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weiland, Tim, deutscher Staatsangehöriger, in Rancon (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.