Jürg Plattner
domiciled in Niederdorf, from Bretzwil and Oberdorf (BL) Active mandates: Plattner Transporte GmbH Connected persons: Karin Plattner-Weiss You can stay up to date through "Jürg Plattner", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Plattner"
Credit rating You can stay up to date through "Jürg Plattner", please log in or register free of charge.You are now following "Jürg Plattner"
|
Places where people with the name Jürg Plattner live
Sectors in which people with the name Jürg Plattner work
Transportation of passenger and freight by road
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Jürg Plattner
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jürg Plattner
Publication number: HR02-1004896981, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Fitness Center Galaxy AG, in Malans, CHE-106.277.807, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2018, Publ. 4332119).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winzer, Mario, von Ilanz/Glion, in Untervaz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Plattner, Jürg, von Untervaz, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzer-Plattner, Selina, von Untervaz, in Untervaz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krummenacher, Thomas, von Escholzmatt-Marbach, in Domleschg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Candrian, Mario, von Sagogn, in Felsberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Donnellon, Brien, von Trun, in Malans, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zinsli, Martin, von Safiental, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004631486, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein WurzelFlügel, in Basel, CHE-282.848.316, Verein (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3247759).
Name neu:
Verein WurzelFlügel in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.03.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ramstein, Christoph, von Muttenz, in Lausen, Mitglied des Vorstandes, Aktuar, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2888327, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung Basler Taube, für ein Haus der Philatelie in der Region Basel, in Basel, CHE-110.399.448, Stiftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, Publ. 7003798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Uebelhart, Joseph, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Jörg, von Kestenholz, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Christoph, von Schenkon, in Binningen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ronco sopra Ascona];
Birseck-Treuhand AG (CHE-106.763.060), in Arlesheim, Revisionsstelle [bisher: Birseck-Treuhand AG].