Lukas Pirkheim
domiciled in Toffen, from Bern Active mandates: Eicher Holzwaren AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Lukas Pirkheim", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Pirkheim"
Credit rating You can stay up to date through "Lukas Pirkheim", please log in or register free of charge.You are now following "Lukas Pirkheim"
|
Places where people with the name Lukas Pirkheim live
Sectors in which people with the name Lukas Pirkheim work
Production and processing of wooden goods
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Lukas Pirkheim
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Lukas Pirkheim
Publication number: HR02-1004886342, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eicher Holzwaren AG, in Oberlangenegg, CHE-107.226.178, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, S.0, Publ. 1759491).
Statutenänderung:
04.05.2020.
Domizil neu:
Schwand 68, 3616 Schwarzenegg.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb und die Führung einer Holzwarenfabrik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage bei der Gründung vom 01.02.1975, die Sachübernahmen vom 28.06.1994 sowie die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 11.11.1998 sind aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 01.02.1975 sämtliche Aktiven und Passiven der bisherigen Einzelfirma "Christian Eicher", in Oberlangenegg, gemäss Bilanz per 31.12.1974;
Nutzen- und Schadenbeginn auf 01.01.1975.]. [gestrichen: Sachübernahmen: Zwei Grundstücke Oberlangenegg-Gbbl. Nrn. 92 und 93, gemäss Kaufvertrag vom 28.06.1994, zum Preis von CHF 1'730'151.30.]. [gestrichen: Nachtrag vom 05.07.1994 zum Sachübernahmevertrag vom 28.06.1994: publikationspflichtige Tatsachen sind davon nicht betroffen.]. [gestrichen: Sacheinlage: Gemäss Sacheinlagevertrag v. 11.11.98 übernimmt die Gesellschaft Materiallieferungen (Holz) zum Preis von CHF 217'475.40, wofür 304 Namenaktien zu CHF 687.50 ausgegeben werden und den Sacheinlegern die Restanz von CHF 8'475.40 je zur Hälfte als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 04.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urfer Treuhand AG (CHE-107.808.469), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirkheim, Lukas, von Bern, in Toffen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2027500, Commercial Registry Office Berne, (36)
Eicher Holzwaren AG, in Oberlangenegg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2001, S. 4829).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lädrach, Markus, von Konolfingen, in Boll (Vechigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Peter, von Fahrni, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst AG Buchführung & Treuhand, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pirkheim, Lukas, von Bern, in Toffen, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frova AG, in Schwarzenburg (Wahlern), Revisionsstelle.