Alexey Pierpaoli
domiciled in Riazzino, from Gudo Active mandates: Interbion. Fondazione per la ricerca biomedica di base, Walter Pierpaoli Sagl Connected persons: Valerio Di Nicola, Valter Pierpaoli, Francesca Maria Lepori Colombo and more You can stay up to date through "Alexey Pierpaoli", please log in or register free of charge.You are now following "Alexey Pierpaoli"
Credit rating You can stay up to date through "Alexey Pierpaoli", please log in or register free of charge.You are now following "Alexey Pierpaoli"
|
Places where people with the name Alexey Pierpaoli live
Sectors in which people with the name Alexey Pierpaoli work
Research and development
Production of comestibles
Research and development
Production of comestibles
Private persons with the name Alexey Pierpaoli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Alexey Pierpaoli
Publication number: 6833114, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Walter Pierpaoli Sagl, in Gordola, CH-501.4.007.477-2, società a garanzia limitata (FUSC no. 14 del 21.01.2010, p. 20, Pubbl. 5452842).
Statuti modificati:
20.08.2012, 28.08.2012.
Nuova sede:
Lavertezzo.
Nuovo recapito:
Casa Margarita, Montedato, 6595 Riazzino.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Pierpaoli, Valter detto Walter, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e gerente, con firma individuale, con 1 quota da CHF 10'000.00.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e gerente, con firma individuale, con 2 quote da CHF 10'000.00 [finora: socio e presidente della gerenza con firma individuale e con una quota sociale da CHF 10'000.00].
Publication number: 5452842, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Walter Pierpaoli Sagl, in Gordola, CH-501.4.007.477-2, Società a garanzia limitata (FUSC no. 234 del 1.12.2006, pagina 14, publ. 3660196).
Statuti modificati:
18.12.2009, 14.1.2010.
Nuova versamenti suppletivi:
Versamenti supplettivi a norma di statuto.
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società ai soci si effettuano per iscritto, per fax o per posta elettronica. Statuto adeguato al nuovo diritto. Con dichiarazione della gerenza del 18.12.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Riazzino (Lavertezzo), socio e presidente della gerenza, con firma individuale, con una quota da CHF 10'000.-- [finora: socio e gerente].
Publication number: 4282718, Commercial Registry Office Ticino, (501)
Interbion. Fondazione per la ricerca biomedica di base, in Riva San Vitale, CH-500.7.002.249-6, Promuovere e sostenere la ricerca di base biologica e medica e conduce a tale scopo un istituto di ricerca biomedica, Fondazione (FUSC no. 99 del 24.5.2007, pagina 9, publ. 3946136).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Salvan, Edi, cittadino italiano, in Arquà Petrarca (IT), vice-presidente, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Curti e Molo SA, in Bellinzona, ufficio di revisione;
Pierpaoli, Alexey, da Gudo, in Lavertezzo, vice-presidente, con firma individuale.