Joergen Soeberg Petersen
domiciled in Vedbaek, from Denmark Active mandates: Engimmune Therapeutics AG Connected persons: Annalisa D'Andrea, Lars Nieba, Rodrigo Vazquez-Lombardi and more You can stay up to date through "Joergen Soeberg Petersen", please log in or register free of charge.You are now following "Joergen Soeberg Petersen"
Credit rating You can stay up to date through "Joergen Soeberg Petersen", please log in or register free of charge.You are now following "Joergen Soeberg Petersen"
|
Places where people with the name Joergen Soeberg Petersen live
Sectors in which people with the name Joergen Soeberg Petersen work
Research and development
Research and development
Private persons with the name Joergen Soeberg Petersen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Joergen Soeberg Petersen
Publication number: HR02-1005467119, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Engimmune Therapeutics AG, in Basel, CHE-218.178.555, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2021, Publ. 1005321091).
Statutenänderung:
02.05.2022.
Aktienkapital neu:
CHF 279'908.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 229'908.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00 und 179'908 Namenaktien zu CHF 1.00 (Vorzugsaktien Serie S) [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 179'908.00, wobei 7'196 Namenaktien (Vorzugsaktien Serie S) zu CHF 1.00 durch Verrechnung einer Forderung von CHF 499'978.08 liberiert werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 02.05.2022 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende, Bezug neuer Aktien und Liquidationserlös gemäss Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jakobsen, Bent, dänischer Staatsangehöriger, in Oxfordshire (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Dominik, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mouritsen, Soren, dänischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Birkerod (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Petersen, Joergen Soeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reddy, Sai Tota, amerikanischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vazquez-Lombardi, Rodrigo, australischer Staatsangehöriger, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004811301, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004789579).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petersen, Joergen Soeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mokhtar-Derakhshan, Behrad, britischer Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004680040, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
VectivBio Holding AG, in Basel, CHE-289.024.902, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654812).
Statutenänderung:
27.06.2019.
Domizil neu:
Aeschenvorstadt 36, 4051 Basel.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von in- und ausländischen Beteiligungen, ob direkt oder indirekt, insbesondere in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Lizenzierung von Produkten in den Gebieten der Biotechnologie, der Pharmazie, Medizintechnologie, Diagnose und Therapie und verwandten Gebieten. Sie kann andere Gesellschaften finanzieren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern sowie andere Gesellschaften mit oder ohne Gegenleistung finanzieren. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.06.2019 zwei bedingte Kapitalerhöhungen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderson, Timothy O'Shea, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Khaoua épouse Louafi, Chahra, französische Staatsangehörige, in Le Plessis Robinson (FR) , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petersen, Joergen Soeberg, dänischer Staatsangehöriger, in Vedbaek (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schikan, Johannes Gerardus Christiaan Petrus, genannt Hans, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Squinto, Stephen, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.