Judith Peter
domiciled in Sirnach, from Zürich, Gais and Oberurnen Active mandates: Fantic UW-Foto AG Connected persons: Thomas Peter You can stay up to date through "Judith Peter", please log in or register free of charge.You are now following "Judith Peter"
Credit rating You can stay up to date through "Judith Peter", please log in or register free of charge.You are now following "Judith Peter"
|
Places where people with the name Judith Peter live
Sectors in which people with the name Judith Peter work
Trading with various goods
Trading with various goods
Private persons with the name Judith Peter
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Judith Peter
Publication number: HR02-1006110056, Commercial Registry Office Berne, (36)
Helvecura Genossenschaft (Helvecura), in Bern, CHE-100.599.253, Genossenschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Louis, Nicolas Dr., von Bern, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Peter, Judith, von Pfaffnau, in Zug, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichert, Christian Dr., von Liestal, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gibson, Laure Anne Marie, von Genève, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Zeerleder, Pierre-André Charles Albert, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004856093, Commercial Registry Office Berne, (36)
Helvecura Genossenschaft (Helvecura), in Bern, CHE-100.599.253, Genossenschaft (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2019, Publ. 1004691982).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid-Sutter, Carlo, von Oberegg, in Oberegg, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kientsch, Urs Bernhard Peter Dr., von Bern, in Ittigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Inderbitzin, Silvio Dr., von Morschach, in St. Niklausen LU (Horw), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Inderbitzin, Silvio Dr, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Moll, Heinz Dr., von Niederbuchsiten, in Zollikofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Peter, Judith, von Pfaffnau, in Zug, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Barbara Carola Dr., von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wyss, Michéle, von Kappel (SO), in Mellingen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
von Heeren, Franz Dr., von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Gut, Stephan Dr., von Mauensee, in Aarwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3848755, Commercial Registry Office Berne, (36)
PEWI GmbH, in Wohlen bei Bern, CHE-105.686.238, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2017, Publ. 3384719).
Statutenänderung:
24.10.2017. [Die Bestimmungen betreffend Nachschusspflichten werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nachschusspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter-Saxarra, Sigrid, von Adliswil und Stäfa, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Hans Balz, von Adliswil, Stäfa und Zürich, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Peter, Hans-Balz, von Adliswil und Stäfa, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Peter, Judith Katharina, von Adliswil, Stäfa und Zürich, in Bern, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Peter, Martin Wilhelm, von Adliswil, Stäfa und Zürich, in Bülach, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Peter, Roland Balthasar, von Adliswil, Stäfa und Zürich, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.