Marcel Emil Pernet
domiciled in Bern, from Ormont-Dessus Active mandates: Küche Chinderhuus GmbH, MEP Beteiligungen GmbH Connected persons: Sophie Aimée Zurbuchen, Sophie Aimée Zurbuchen You can stay up to date through "Marcel Emil Pernet", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Emil Pernet"
Credit rating You can stay up to date through "Marcel Emil Pernet", please log in or register free of charge.You are now following "Marcel Emil Pernet"
|
Places where people with the name Marcel Emil Pernet live
Sectors in which people with the name Marcel Emil Pernet work
Other gastronomical services
Operation of other financial institutions
Other gastronomical services
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Marcel Emil Pernet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Marcel Emil Pernet
Publication number: HR02-1006071142, Commercial Registry Office Berne, (36)
Küche Chinderhuus GmbH, in Köniz, CHE-440.533.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645383).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EINSPLUS Management GmbH, in Köniz (CHE-372.122.827), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 66'125.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'377.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EINSPLUS Solutions GmbH, in Köniz (CHE-445.786.209), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 47'610.50 - unter denen sich sämtliche Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 17'862.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Domizil neu:
Meriedweg 11, 3172 Niederwangen b. Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EINSPLUS Solutions GmbH (CHE-445.786.209), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spycher, Severin, von Köniz, in Lyssach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MEP Beteiligungen GmbH (CHE-186.660.975), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pernet, Marcel Emil, von Ormont-Dessus, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Zurbuchen, Sophie Aimée, von Habkern, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006067287, Commercial Registry Office Berne, (36)
EINSPLUS Solutions GmbH, in Köniz, CHE-445.786.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritschard, Béatrice Irene, von Interlaken, in Köniz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spycher, Severin, von Köniz, in Lyssach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MEP Beteiligungen GmbH (CHE-186.660.975), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pernet, Marcel Emil, von Ormont-Dessus, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1006059511, Commercial Registry Office Berne, (36)
MEP Beteiligungen GmbH, in Bern, CHE-186.660.975, Tillierstrasse 47, 3005 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und den Verkauf von Beteiligungen an Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 06.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Pernet, Marcel Emil, von Ormont-Dessus, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zurbuchen, Sophie Aimée, von Habkern, in Bern, mit Einzelunterschrift.