Christophe Passerini
domiciled in Crans-Montana, from Val de Bagnes Active mandates: Association Les Offs de Crans-Montana, Passer Développements Sàrl and more Connected persons: Raphaël Nanchen, Rodolphe Viva, Sébastien Bonvin and more You can stay up to date through "Christophe Passerini", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Passerini"
Credit rating You can stay up to date through "Christophe Passerini", please log in or register free of charge.You are now following "Christophe Passerini"
|
Places where people with the name Christophe Passerini live
Sectors in which people with the name Christophe Passerini work
Religious, political or secular associations
IT services
Creative, artistic and entertainment services
Religious, political or secular associations
IT services
Creative, artistic and entertainment services
Private persons with the name Christophe Passerini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christophe Passerini
Publication number: 6042866, Commercial Registry Office Valais, (626)
Association Les Offs de Crans-Montana, à Lens, CH-626.6.013.420-8, c/o Christophe Passerini, Rte des Mélèzes 40, 3963 Crans-Montana, nouvelle association.
Date des statuts:
19.09.2010, 16.12.2010.
But:
Organiser, coordonner et développer divers événements musicaux sur le Haut-Plateau de Crans-Montana. Elle s'efforce également de développer la culture locale et régionale sous toutes ses formes.
Ressources:
Honoraires perçus, revenus de l'exploitation de stands, bars et merchandising, droits d'entrée de manifestations, cotisations, sponsoring, donations, subventions, recettes de récoltes de fonds, tout autre produit.
Organisation:
Assemblée générale, comité et organe de contrôle.
Personne(s) inscrite(s):
Bonvin, Samuel, de Montana, à Pully, membre et secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Bonvin, Sébastien, de Chermignon, à Chermignon, membre du conseil, sans droit de signature;
Nanchen, Raphaël, de Icogne, à Icogne, vice-président, avec signature collective à deux avec le trésorier ou le secrétaire;
Nicolle, Philippe, de Anniviers, à Lens, trésorier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Passerini, Christophe, de Bagnes, à Lens, président du conseil, avec signature collective à deux avec le trésorier ou le secrétaire;
Viva, Rodolphe, de Icogne, à Grône, membre, sans droit de signature.
Publication number: 2202986, Commercial Registry Office Valais
Association Crans-Montana Jazz Festival, à Lens, c/o Christophe Passerini, route des Mélèzes 40, case postale 275, 3963 Crans-Montana 1, nouvelle association.
Date des statuts:
12.01.2004, 15.03.2004.
But:
organiser et développer le Crans-Montana Jazz Festival;
l'association s'efforce également de développer la culture locale et régionale.
Responsabilité, prestations supplémentaires:
cotisations de soutien des membres passifs, bénéfice du festival, donations et subventions, ventes de produits dérivés, récoltes de fonds.
Organisation:
assemblée générale, comité et organe de contrôle.
Personnes inscrites:
Passerini, Christophe, de Bagnes, à Lens, président, avec signature collective à deux avec le caissier;
Devanthéry, Christophe, de Chalais, à Chermignon, caissier, avec signature collective à deux;
Bonvin, Gregory, de Chermignon, à Chermignon, membre, avec signature collective à deux avec le caissier.
Commercial Registry Office Valais
Passer Développements Sàrl, à R a n d o g n e , Le Marigny Club, 3962 Montana-Vermala, nouvelle société à responsabilité limitée.
Date des statuts:
29.05.2000.
But:
conception, développement, production, vente et distribution d'articles de sport, d'accessoires et de cadeaux;
création et gestion de sites internet et informatiques;
activités de publicité et de gestion;
toutes activités commerciales convergentes.
Capital social:
CHF 25 000.
Organe de publication:
FOSC.
Personnes inscrites:
Passerini, Christophe, de Bagnes, à Crans (Lens), associé et gérant, avec signature individuelle, pour une part sociale de CHF 20 000;
Veronesi,Angiolino, citoyen italien, à Prilly, associé, sans droit de signature, pour une part sociale de CHF 5000. Capital social entièrement libéré.