Virginie Pasquiet
domiciled in Lens, from Lenk and Val de Bagnes Active mandates: Fondation de la Haute Chocolaterie, David l'instant chocolat SA and more Connected persons: David Pasquiet, Daniel Andrew Knöpfel, Edouard Bernard Fernand Morand and more You can stay up to date through "Virginie Pasquiet", please log in or register free of charge.You are now following "Virginie Pasquiet"
Credit rating You can stay up to date through "Virginie Pasquiet", please log in or register free of charge.You are now following "Virginie Pasquiet"
|
Places where people with the name Virginie Pasquiet live
Sectors in which people with the name Virginie Pasquiet work
Religious, political or secular associations
Production of comestibles
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Religious, political or secular associations
Production of comestibles
Operation of investment companies
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Virginie Pasquiet
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Virginie Pasquiet
Publication number: HR02-1006014884, Commercial Registry Office Valais, (626)
L'Instant Chocolat Sàrl, à Crans-Montana, CHE-114.769.627, société à responsabilité limitée (No. FOSC 87 du 05.05.2023, Publ. 1005739939).
Modification des statuts:
12.03.2024. 15.04.2024.
Transformation:
La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme conformément au projet de transformation du 04.03.2024 et bilan au 30.09.2023 présentant des actifs de CHF 1'031'633.04 et des passifs envers les tiers de CHF 775'319.29, soit un actif net de CHF 256'313.75, contre attribution à l'associée de 1'000 actions de CHF 100.00.
Nouvelle raison sociale:
David l'instant chocolat SA.
Nouvelle nature juridique:
société anonyme.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'un commerce de fabrication et vente de chocolat, nougat et tous articles de confiserie. Elle peut effectuer toutes opérations commerciales et financières propres à développer ce but ou s'y rapportant directement ou indirectement, acquérir ou vendre des immeubles dans le cadre de son but principal et à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, créer des succursales en Suisse ou à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue et fusionner avec de telles entreprises. Elle peut accorder ou demander des prêts à ses actionnaires.
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Nouvelles actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Nouveaux faits qualifiés:
Suppression de la disposition relative à l'apport en nature conformément à l'art. 634 al. 4 CO, le délai décennal étant échu [biffé: apport en nature et reprise de biens : selon contrat de transfert de patrimoine du 27.02.2009 et bilan au 30.09.2008 il est fait apport des actifs de CHF 179'692.-- et des passifs envers les tiers de CHF 96'908.-- de l'entreprise individuelle "David Pasquiet, L'instant chocolat", à Randogne (CH-626.1.009.994-8), soit un actif net de CHF 82'784.-- contre remise de 200 parts sociales de CHF 100.-- de valeur nominale chacune entièrement libérées, le solde de CHF 62'784.-- constituant une créance de l'apporteur envers la société].
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. [biffé: Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence.
de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts]. [biffé: Augmentation du capital social].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
VkD Holding SA (CHE-205.516.619), à Lens, associée.
Inscription ou modification de personne(s):
Pasquiet, David, de Val de Bagnes, à Lens, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, président des gérants, avec signature collective à deux];
Pasquiet, Virginie, de Val de Bagnes, à Lens, administratrice, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes, gérante, avec signature collective à deux];
Balet, Mylène, de Grimisuat, à Grône, avec procuration collective à deux avec un administrateur [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec un gérant];
Granier, Jennifer, ressortissante française, à Sierre, avec procuration collective à deux avec un administrateur [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec un gérant];
Rohrer, Nicolas, de Bolligen, à Sierre, avec procuration collective à deux avec un administrateur [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux avec un gérant].
Publication number: HR02-1004954087, Commercial Registry Office Valais, (626)
L'Instant Chocolat Sàrl, à Crans-Montana, CHE-114.769.627, société à responsabilité limitée (No. FOSC 73 du 16.04.2020, Publ. 1004872240).
Inscription ou modification de personne(s):
VkD Holding SA (CHE-205.516.619), à Lens, associée, pour 200 parts sociales de CHF 100.00;
Pasquiet, David, de Bagnes, à Lens, président des gérants, avec signature collective à deux [précédemment: associé, gérant et président, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00];
Pasquiet, Virginie, de Bagnes, à Lens, gérante, avec signature collective à deux [précédemment: de Bagnes et Lenk, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 100 parts sociales de CHF 100.00].
Publication number: HR01-1004792921, Commercial Registry Office Valais, (626)
VkD Holding SA, à Lens, CHE-205.516.619, Chemin du Dailly 13, 1978 Lens, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
02.12.2019. 12.12.2019.
But:
L'acquisition, la détention et la gestion de participations dans des sociétés et des entreprises commerciales, industrielles, financières et immobilières (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Faits qualifiés:
Apport en nature: la société reprend 100 actions nominatives de CHF 1'000.00, liées selon statuts, entièrement libérées, de la société anonyme "David Chocolatier SA", à Lens (CHE-196.138.249) au prix de CHF 100'000.00 selon le contrat du 02.12.2019;
100 actions nominatives de CHF 1'000.00, liées selon statuts, entièrement libérées sont remises en contrepartie.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
convocation à l'assemblée générale par lettre recommandée ou par lettre remise contre récépissé.
Personne(s) inscrite(s):
Pasquiet, David, de Bagnes, à Lens, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pasquiet, Virginie, de Bagnes, à Lens, administratrice, avec signature collective à deux. Selon déclaration du 02.12.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.