Markus Olmesdahl
domiciled in Lindau, from Germany Active mandates: MO Immobilien Dietlikon AG, Meerblick AG and more Connected persons: Nicole Götschmann, Nicole Götschmann, Martin Fankhauser and more You can stay up to date through "Markus Olmesdahl", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Olmesdahl"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Olmesdahl", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Olmesdahl"
|
Places where people with the name Markus Olmesdahl live
Sectors in which people with the name Markus Olmesdahl work
Management of real estate portfolio properties
Car dealership
Other construction
Management of real estate portfolio properties
Car dealership
Other construction
Private persons with the name Markus Olmesdahl
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Olmesdahl
Publication number: HR02-1005448632, Commercial Registry Office Zurich, (20)
O + E Autohandels AG, in Dietlikon, CHE-104.122.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005222832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Olmesdahl, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005188082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
MO Immobilien Dietlikon AG, in Dietlikon, CHE-383.588.650, Neue Winterthurerstrasse 30a, 8305 Dietlikon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2021. 06.05.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Liegenschaften sowie die Verwaltung von Liegenschaften im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 15.04.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Olmesdahl, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Götschmann, Nicole, deutsche Staatsangehörige, in Lindau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005162049, Commercial Registry Office Zurich, (20)
O + E Autohandels AG, in Dietlikon, CHE-104.122.720, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, S.0, Publ. 6986760).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Olmesdahl, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Lindau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Näf, Fabio, von Arbon, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.