Markus Oklé
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: City-Vereinigung Junge Altstadt Genossenschaft, Strickers GmbH and more Connected persons: Sara Marita Lüchinger Horat, Bárbara Dias Paiva, Shkëlqim Hyseni and more You can stay up to date through "Markus Oklé", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Oklé"
Credit rating You can stay up to date through "Markus Oklé", please log in or register free of charge.You are now following "Markus Oklé"
|
Places where people with the name Markus Oklé live
Sectors in which people with the name Markus Oklé work
Religious, political or secular associations
Operation of restaurants
Secretarial and office administration services
Religious, political or secular associations
Operation of restaurants
Secretarial and office administration services
Private persons with the name Markus Oklé
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Markus Oklé
Publication number: HR02-1005306945, Commercial Registry Office Zurich, (20)
City-Vereinigung JUNGE ALTSTADT Genossenschaft, in Winterthur, CHE-107.164.577, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2021, Publ. 1005281568).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Martin, von Eggersriet, in Illnau-Effretikon, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Oklé, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Traber, René, von Amlikon-Bissegg, in Pfyn, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Giuseppina, genannt Pina, von Buchholterberg, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Engeler, Sandro, von Ellikon an der Thur, in Cham, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fatzer, Karl, von Romanshorn, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gmür, Enrst, von Amden, in Frauenfeld, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Markus, von Boswil, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 5445340, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Gastroculture GmbH, in Winterthur, CH-020.4.022.898-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 21, Publ. 3648702).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Rudolf, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Kaspar, von Langenthal, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Geiser, Rahel, von Langenthal, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher:Filipponi, Rahel, von Winterthur];
Oklé, Christian, von Winterthur, in Seuzach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher:in Wetzikon ZH];
Oklé, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
auditpoint ag revisionsgesellschaft (CH-020.3.033.724-2), in Dübendorf, Revisionsstelle.
Publication number: 3781192, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Compuline GmbH, in Bussnang, CH-440.4.012.205-6, Betrieb eines Informatikbüros auf dem Gebiet von Handel, Beratung, Supportservice sowie Schulung im Informatikbereich. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2001, S. 3479).
Firma neu:
Compuline GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.02.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle-Hasler, Yvonne, von Bussnang, in Mettlen (Bussnang), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Okle, Markus, von Bussnang, in Mettlen (Bussnang), Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.-- [bisher: mit Einzelunterschrift];
Thalmann Treuhand AG, in Weinfelden, Liquidatorin, vertreten durch ihre Zeichnungsberechtigten.