Rudolf Ogi
domiciled in Kandersteg, from Kandergrund Active mandates: Ryog Holzbau AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Rudolf Ogi", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Ogi"
Credit rating You can stay up to date through "Rudolf Ogi", please log in or register free of charge.You are now following "Rudolf Ogi"
|
Places where people with the name Rudolf Ogi live
Sectors in which people with the name Rudolf Ogi work
Carpentry, roof construction and general timber work
Carpentry, roof construction and general timber work
Private persons with the name Rudolf Ogi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rudolf Ogi
Publication number: HR02-1004823689, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kunsteisbahn-Genossenschaft Kandersteg, in Kandersteg, CHE-107.189.577, Genossenschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2017, Publ. 3584275).
Statutenänderung:
04.11.2019.
Pflichten neu:
[Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Es werden noch zusätzliche Verpflichtungsscheine für jährliche Garantiebeträge ausgegeben.]. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Hans Jürg, von Kandersteg, in Reichenbach im Kandertal, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Halter, Hanspeter, von Balgach, in Frutigen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ogi, Rudolf, von Kandergrund, in Kandergrund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Landmesser, Eugen, von Brienz BE, in Thun, Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Klaus, von Frutigen, in Frutigen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stoll, Thomas, von Guggisberg, in Kandersteg, Vizepräsident der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thöni, Markus, von Brienz (BE), in Frutigen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Loat, Ernst, von Frutigen, in Kandersteg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann Rüegsegger, Barbara, von Eggiwil, in Kandersteg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Delegierte der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 5569420, Commercial Registry Office Berne, (36)
Kunsteisbahn Kandersteg, in Kandersteg, CH-092.5.002.272-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2004, S. 4, Publ. 2182956).
Statutenänderung:
03.03.2010.
Firma neu:
Kunsteisbahn-Genossenschaft Kandersteg.
Zweck neu:
Zweck der Genossenschaft ist in gemeinsamer Selbsthilfe für die Mitglieder die Erstellung und der Betrieb einer Kunsteisbahn in Kandersteg und der Betrieb von allfälligen anderen sportlichen Anlagen, sowie die Durchführungen aller damit zusammenhängenden Geschäfte, eingeschlossen jede mögliche Verwendung der Anlage im Sommer. Die Genossenschaft ist befugt, einen Restaurationsbetrieb (Erfrischungsraum) sowie einen Kiosk und dergleichen zu führen. Die Genossenschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Genossenschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Für die Verbindlichkeiten haftet einzig das Genossenschaftsvermögen, jede persönliche Haftbarkeit der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Pflichten neu: Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von Fr. 250.-- zu zeichnen und zu übernehmen.].Publikationsorgan neu: SHAB und ' Frutiger Amtsanzeiger'. [Streichung von Amtes wegen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Verwaltungsrat: 5 bis 10 Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bärtschi, Werner, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller-Egli, Beatrice, von Kandersteg, in Kandersteg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer, Sancho, von Melchnau, in Kandersteg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gurtner,Erwin, von Wahlern, in Kandersteg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Balett, Toni, von Breil/Brigels, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossen, Ueli, von Kandergrund, in Kandersteg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kummer, Anton, von Krattigen, in Kandersteg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jost, Barbara, von Obstalden, in Kandersteg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ogi, Rudolf, von Kandergrund, in Kandergrund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forster, Sylvia, von Kandersteg, in Kandersteg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruch, Markus, von Trachselwald, in Kandersteg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Christian, von Kandersteg, in Kandergrund, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klossner Immobilien AG (CH-092.3.006.778-8), in Frutigen, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Berne, (36)
RYOG Holzbau AG, in K a n d e r g r u n d, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.1993, S. 672).
Domizil neu:
c/o Rudolf Ogi, Bifigen, 3716 Kandergrund. Streichung der statutarisch festgesetzten Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, da nicht zur Eintragung gehörend. [gestrichen: Verwaltungsrat I oder mehrere Mitglieder].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryter-Blaser, Kurt, von Frutigen, in Frutigen. Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Ryter, Hansueli, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Rudolf, von Kandergrund, in Kandergrund, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].