Christoph Peter Ogi
domiciled in Grund b. Gstaad, from Kandersteg Active mandates: solarUp Energie GmbH, elektroplanung + lichtdesign ogi GmbH Connected persons: Sandro Markus Bolton-Banholzer, Simon David Bolton, Max Brand-Crociani and more You can stay up to date through "Christoph Peter Ogi", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Peter Ogi"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Peter Ogi", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Peter Ogi"
|
Places where people with the name Christoph Peter Ogi live
Sectors in which people with the name Christoph Peter Ogi work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christoph Peter Ogi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Peter Ogi
Publication number: HR02-1005304898, Commercial Registry Office Berne, (36)
solarUp Energie GmbH, in Saanen, CHE-174.540.809, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2015, S.0, Publ. 2290861).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Grund b. Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bolton, Sandro, von Köniz, in Interlaken, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolton, Simon, von Köniz, in Gsteig b. Gstaad (Gsteig), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Max Brand Beteiligungen AG (CHE-111.978.637), in Saanen, Gesellschafterin, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2663285, Commercial Registry Office Berne, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2014, Publ. 1474509).
Firma neu:
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH in Liq..
Domizil neu:
c/o Christoph Ogi, Meielsgrundgässli 29, 3783 Grund b. Gstaad. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.02.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumstein-Gafner, Sonja, von Beatenberg und Leissigen, in Leissigen, mit Einzelprokura;
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura,.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zumstein-Gafner, Robert, von Leissigen, in Leissigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1474509, Commercial Registry Office Berne, (36)
EKO ElektroKontrollen Oberland GmbH, in Saanen, CHE-112.669.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2010, S. 4, Publ. 5802062).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ogi, Christoph Peter, von Kandersteg, in Gstaad (Saanen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)];
Bolton-Wenger, Marianne, von Köniz, in Gstaad (Saanen), mit Einzelprokura [bisher: in Gstaad (Gde. Saanen)].