Martin Novotny
domiciled in Sevelen, from Austria Active mandates: Verein "Unanders" zur Förderung der Selbsthilfegruppe für Familien von Kindern mit Behinderung Connected persons: Sven Winkler, Dagmar Büchel-Schmid, Carina Aprile You can stay up to date through "Martin Novotny", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Novotny"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Novotny", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Novotny"
|
Places where people with the name Martin Novotny live
Sectors in which people with the name Martin Novotny work
BranchCode_n/a
BranchCode_n/a
Private persons with the name Martin Novotny
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Novotny
Publication number: HR02-1004940278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DEPOT CH AG, in Winterthur, CHE-249.548.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2020, Publ. 1004852798).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gries, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Novotny, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
George, Gunnar, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hüberli, Matthias, von Nesslau, in Wattwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4239413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DEPOT CH AG, in Winterthur, CHE-249.548.903, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2016, Publ. 3053277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schob, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Hösbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Novotny, Martina, österreichische Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5298020, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
CultArt GmbH, in Subingen, CH-241.4.004.208-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2004, S. 13, Publ. 2318910).
Firma neu:
CultArt GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.10.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Visini, Marco, von Wynigen, in Subingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Novotny, Dr. Martin, von Solothurn, in Pregassona, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Visini, Renzo, von Wynigen, in St. Niklausen LU (Horw), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 8'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].