Renate Nitz
domiciled in Bülach, from Bülach and Deutschland Active mandates: Nitz & Comp. Management Consulting GmbH (Schweiz) Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Renate Nitz", please log in or register free of charge.You are now following "Renate Nitz"
Credit rating You can stay up to date through "Renate Nitz", please log in or register free of charge.You are now following "Renate Nitz"
|
Places where people with the name Renate Nitz live
Sectors in which people with the name Renate Nitz work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Renate Nitz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Renate Nitz
Publication number: 3473661, Commercial Registry Office Zug, (170)
Assentis Technologies AG, in Risch, CHE-109.688.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, Publ. 2377793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nitz, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Andreas, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walter, Ralph, von Löhningen, in Knonau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1594415, Commercial Registry Office Zug, (170)
Assentis Technologies AG, in Risch, CHE-109.688.650, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2014, Publ. 1297793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feitknecht, Andreas, genannt Andy, von Twann-Tüscherz, in Rifferswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Waldshut-Tiengen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nitz, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werder, Matthias, von Muttenz, in Küsnacht ZH, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Krähenbühl, Martin, von Zäziwil, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rapperswil SG, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ludwig, Dr. Andreas, von Winterthur, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 5963076, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nitz & Comp. Management Consulting GmbH (Schweiz), in Bülach, CH-020.4.044.051-0, Südweg 8, 8180 Bülach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2010, 21.12.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung wirtschaftlicher & technologischer Beratungsleistungen für privatwirtschaftliche, öffentliche und andere Organisationen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nitz, Renate, deutsche Staatsangehörige, in Bülach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.