Burim Mulaj
domiciled in Oberentfelden, from Kosovo Active mandates: FLB Rental GmbH, Frimifimi GmbH and more Connected persons: Alban Kryeziu, Ali Bajraktari, Durim Mulaj and more You can stay up to date through "Burim Mulaj", please log in or register free of charge.You are now following "Burim Mulaj"
Credit rating You can stay up to date through "Burim Mulaj", please log in or register free of charge.You are now following "Burim Mulaj"
|
Places where people with the name Burim Mulaj live
Sectors in which people with the name Burim Mulaj work
Rental of automotive
Trading in tobacco products
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Rental of automotive
Trading in tobacco products
Management of real estate portfolio properties
Other construction
Private persons with the name Burim Mulaj
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Burim Mulaj
Publication number: HR02-1006078531, Commercial Registry Office Aargau, (400)
FLB Rental GmbH, in Aarburg, CHE-455.831.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2020, Publ. 1004856550).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kryeziu, Alban, von Unterentfelden, in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mulaj, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bajraktari, Ali, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005745263, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Frimifimi GmbH, bisher in Dietikon, CHE-241.465.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2023, Publ. 1005726918).
Statutenänderung:
20.04.2023.
Sitz neu:
Oberentfelden.
Domizil neu:
Schönenwerdstrasse 20, 5036 Oberentfelden.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Shisha, Tabak und Zubehör sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Grundstücke und Immobilien erwerben, vermieten, verpachten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder elektronisch (bspw. per E-Mail).
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mulaj, Urim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mulaj, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mulaj, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005512801, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Yasalam und Frimifimi Shop GmbH, in Suhr, CHE-131.561.200, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 99 vom 26.05.2021, Publ. 1005192774).
Statutenänderung:
31.01.2022.
Firma neu:
Yasalam - Barbershop GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mulaj, Durim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Reinach (AG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Feldmann, Phlipp Vincent, von Rossa, in Birrwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Mulaj, Burim, kosovarischer Staatsangehöriger, in Oberentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kheder Safar, Salam, irakischer Staatsangehöriger, in Suhr, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.