Ulrich Alfred Müller
domiciled in Winterthur, from Winterthur Active mandates: büro für bauaufnahmen ag, Ulrich Müller, Ingenieur- und Vermessungsbüro Connected persons: Peter Murer You can stay up to date through "Ulrich Alfred Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Alfred Müller"
Credit rating You can stay up to date through "Ulrich Alfred Müller", please log in or register free of charge.You are now following "Ulrich Alfred Müller"
|
Places where people with the name Ulrich Alfred Müller live
Sectors in which people with the name Ulrich Alfred Müller work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Ulrich Alfred Müller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Ulrich Alfred Müller
Publication number: 6997916, Commercial Registry Office Zurich, (20)
U. Müller Ingenieure AG, in Winterthur, CH-020.3.023.753-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, Publ. 6523810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Ulrich Alfred, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Thomas, von Bargen BE, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Meile, René, von Fischingen, in Zell ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6493192, Commercial Registry Office Zurich, (20)
U. Müller Ingenieure AG, in Winterthur, CH-020.3.023.753-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 26, Publ. 5802838).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich Alfred, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Scheurer, Thomas, von Bargen BE, in Winterthur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meile, René, von Fischingen, in Zell ZH, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4488260, Commercial Registry Office Zurich, (20)
U. Müller Ingenieure AG, in Winterthur, CH-020.3.023.753-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2007, S. 24, Publ. 4229668).
Statutenänderung:
25.04.2008.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sperb, Rudolf, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Ulrich Alfred, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Einzelunterschrift].