Elyes M'Rad
domiciled in Mies, from Châtel-Saint-Denis Active mandates: ZYTLYN TECHNOLOGIES AG, Trendy Holding AG Connected persons: Kurt Joseph Ekert, Houman Valipour Goudarzi, Bruno Frentzel You can stay up to date through "Elyes M'Rad", please log in or register free of charge.You are now following "Elyes M'Rad"
Credit rating You can stay up to date through "Elyes M'Rad", please log in or register free of charge.You are now following "Elyes M'Rad"
|
Places where people with the name Elyes M'Rad live
Sectors in which people with the name Elyes M'Rad work
IT services
Operation of investment companies
IT services
Operation of investment companies
Private persons with the name Elyes M'Rad
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Elyes M'Rad
Publication number: HR02-1005093029, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Trendy Holding AG, in Ingenbohl, CHE-113.987.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864562).
Statutenänderung:
27.01.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
M'Rad, Elyes, von Châtel-Saint-Denis, in Mies, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004864562, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Trendy Holding AG, in Ingenbohl, CHE-113.987.564, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2018, Publ. 4076829).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frentzel, Bruno, von Chéserex, in Ingenbohl, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
M'Rad, Elyes, von Châtel-Saint-Denis, in Mies, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3095843, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GBT III B.V., Amsterdam (NL), Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CHE-300.737.496, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2677011).
mit Hauptsitz in:
Amsterdam (NL).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamonal Reina, Luis Fernando, spanischer Staatsangehöriger, in Baden, mit Einzelunterschrift;
Schenk, Gerhard, von Kradolf-Schönenberg, in Richterswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stehrenberger, Andreas, von Affeltrangen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
M'Rad, Elyes, von Châtel-Saint-Denis, in Mies, mit Einzelunterschrift;
Agafonova, Ganna, genannt Anna, deutsche Staatsangehörige, in Frankfurt am Main (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lim, Tiffany Anne Young, amerikanische Staatsangehörige, in New York (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gilroy, Joanna Marie, britische Staatsangehörige, in Haywards Heath (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronan, Mark Joseph, amerikanischer Staatsangehöriger, in Stamford (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Varma, Sheena, britische Staatsangehörige, in Gerrards Cross (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Corio, Norma Catherine, amerikanische Staatsangehörige, in Tarrytown (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bock, Eric John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Rye (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siversen, Scott Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.