Claudia Minder
domiciled in Mauren, from Austria Active mandates: Crisco Formtechnik AG Connected persons: Andreas Alexander Hartl, Sandy Rudolf Trachsel, Hans Brauchli You can stay up to date through "Claudia Minder", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Minder"
Credit rating You can stay up to date through "Claudia Minder", please log in or register free of charge.You are now following "Claudia Minder"
|
Places where people with the name Claudia Minder live
Sectors in which people with the name Claudia Minder work
Manufacturing of rubber and plastic products
Manufacturing of rubber and plastic products
Private persons with the name Claudia Minder
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claudia Minder
Publication number: HR02-1005954697, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elim Stiftung für Eltern und Kind, in Sumiswald, CHE-110.634.974, Stiftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2023, Publ. 1005658574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wenger, Peter, von Schwarzenburg, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Bettina Simone, von Sumiswald, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchner, Beatrice Christine, von Basel, in Ittigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Minder, Claudia Rebekka, von Auswil, in Burgdorf, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Etter, Beatrice, von Ried bei Kerzers, in Rüschegg Heubach (Rüschegg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004488782, Commercial Registry Office Aargau, (400)
freshfocus gmbh, bisher in Schlieren, CHE-218.410.605, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263209).
Statutenänderung:
22.10.2018.
Sitz neu:
Villmergen.
Domizil neu:
Winteristrasse 25, 5612 Villmergen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Claudia, von Unterengstringen, in Unterengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frutiger, Daniela, von Zweisimmen, in Villmergen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lindt, Urs, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 75 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Müller, André, von Röthenbach im Emmental, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Gysel, Michael, von Wilchingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3312533, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Acutronic Schweiz AG, in Bubikon, CHE-103.805.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2016, Publ. 3180891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Minder, Claudia, von Bubikon, in Gossau ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tatkow, Mark, amerikanischer Staatsangehöriger, in Sudbury (MA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.