Gion Michael
domiciled in Andeer, from Muntogna da Schons Active mandates: Genossenschaft Muma, Mussada Mastregnanza, TM Schreinerei AG Connected persons: Claudio Toscano, Hans Dettli, Dario Cantieni and more You can stay up to date through "Gion Michael", please log in or register free of charge.You are now following "Gion Michael"
Credit rating You can stay up to date through "Gion Michael", please log in or register free of charge.You are now following "Gion Michael"
|
Places where people with the name Gion Michael live
Sectors in which people with the name Gion Michael work
Trade fair, exhibition and convention organising
Production and processing of wooden goods
Trade fair, exhibition and convention organising
Production and processing of wooden goods
Private persons with the name Gion Michael
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gion Michael
Publication number: HR02-1006007838, Commercial Registry Office Graubünden
Genossenschaft Muma, Mussada Mastregnanza, in Andeer, CHE-101.979.693, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2011, S.0, Publ. 6401826).
Domizil neu:
c/o Gion Michael, Veia Granda 56, 7440 Andeer.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riser, Sigi, von Wildhaus, in Andeer, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gasparini, Alain, von Rossa, in Andeer, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengelt, René, von Splügen, in Splügen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Claudio, von Winterthur, in Andeer, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michael, Gion, von Muntogna da Schons, in Andeer, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Casti-Wergenstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dettli, Hans, von Sufers, in Andeer, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantieni, Dario, von Muntogna da Schons, in Muntogna da Schons, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gaudenz, Andrea, von Scuol, in Andeer, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Aktuar;
Toscano, Claudio, von Mesocco, in Thusis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Kassier.
Publication number: HR02-1004538356, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
TM Schreinerei AG, in Zillis-Reischen, CHE-109.463.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2009, Publ. 4846556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Emil, von Wildhaus, in Zillis (Zillis-Reischen), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michael, Gion, von Casti-Wergenstein, in Andeer, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Michael-Staubli, Manuela, von Casti-Wergenstein, in Andeer, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3248676, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Muma, Mussada Mastregnanza, in Andeer, CH-350.5.000.324-9, Organisation und Durchführung regelmässig wiederkehrender oder einmalig zu realisierender Ausstellungen über das einheimische Gewerbe, Genossenschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.1999, S. 2443).
Statutenänderung:
27.01.2006. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jenny, Hansjürg, von Zillis und Ennenda, in Andeer, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flütsch, Peter, von St. Antönien, in Splügen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michael, Gion, von Casti-Wergenstein, in Andeer, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Claudio, von Winterthur, in Andeer, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.