Gerald Menzel
domiciled in Leipzig, from Germany Active mandates: Arroway Textures GmbH Connected persons: Lukas Frank You can stay up to date through "Gerald Menzel", please log in or register free of charge.You are now following "Gerald Menzel"
Credit rating You can stay up to date through "Gerald Menzel", please log in or register free of charge.You are now following "Gerald Menzel"
|
Places where people with the name Gerald Menzel live
Sectors in which people with the name Gerald Menzel work
IT services
IT services
Private persons with the name Gerald Menzel
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gerald Menzel
Publication number: HR02-1005473917, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 42'317 vom 04.12.2017 Fenris AG in Liquidation, in Elsau, CHE-261.125.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 10.06.2021, Publ. 1005211981).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Riesa (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005128276, Commercial Registry Office Zug, (170)
Arroway Textures GmbH, in Baar, CHE-291.864.484, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047718).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kluge, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Leipzig (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Frank, Lukas, von Turbenthal, in Wil (SG), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3915799, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fenris AG in Liquidation, in Elsau, CHE-261.125.985, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788087).
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse:, c/o Consultive Revisions AG, Gertrudstrasse 1, 8400 Winterthur. Mit Verfügung vom 29.11.2017 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich sein Urteil vom 05.07.2017, mit dem die Gesellschaft aufgelöst und ihre Liquidation nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet wurde, aufgehoben. [bisher: Mit Urteil vom 05.07.2017 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die Liquidation der bereits aufgelösten Gesellschaft nach den Vorschriften über den Konkurs gemäss Art. 731b Abs. 1 Ziff. 3 OR angeordnet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Menzel, Gerald, deutscher Staatsangehöriger, in Riesa (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift [bisher: in Elsau];
Consultive Revisions AG (CHE-105.253.715), in Winterthur, Liquidatorin.