Rolf Mengelt
domiciled in Pfyn, from Splügen Active mandates: SWISScomb GmbH Connected persons: Günther Heinz You can stay up to date through "Rolf Mengelt", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Mengelt"
Credit rating You can stay up to date through "Rolf Mengelt", please log in or register free of charge.You are now following "Rolf Mengelt"
|
Places where people with the name Rolf Mengelt live
Sectors in which people with the name Rolf Mengelt work
Architectural and engineering activities
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Rolf Mengelt
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Rolf Mengelt
Publication number: 2026761, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SWISScomb GmbH, in Winterthur, CHE-252.785.036, c/o Euplio Giannetta, Schlossmühlestrasse 12, 8408 Winterthur, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2015.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Planung und den Bau von verfahrenstechnischen Anlagen, die Bereitstellung von Ingenieurdienstleistungen sowie den Handel mit Bauteilen für den vorgenannten Zweck. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, Verpflichtungen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck und die Entwicklung des Unternehmens zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 16.2.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Heinz, Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Hittnau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Mengelt, Rolf, von Splügen, in Pfyn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 4607886, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 12, publizierten TR-Eintrag Nr. 1'089 vom 21.07.2008. Stirling Systems AG in Liquidation, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 12, Publ. 4590352).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fibada Revisions GmbH, in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Schneider, Gabriel, von Jona, in Winterthur, mit Unterschrift zu zweien;
Mengelt, Rolf, von Splügen, in Pfäffikon, mit Unterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BMO Treuhand und Verwaltung AG (CH-290.3.001.468-6), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle;
Loretan, Dr. Michael, von Leukerbad, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Unterschrift zu zweien [nicht: Präsident des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien];
Wyler, Thomas, von Endingen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Unterschrift zu zweien [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates mit Unterschrift zu zweien].
Publication number: 4009938, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Stirling Systems AG, in Schaffhausen, CH-290.3.014.719-0, Entwicklung und Vermarktung von Systemen zur effizienten Energiewandlung, welche vorwiegend auf dem thermodynamischen Stirlingprozess basieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2006, S. 11, Publ. 3209134).
Statutenänderung:
27.06.2007.
Aktienkapital neu:
CHF 1'180'000.-- [bisher: CHF 693'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'041'400.--.
Aktien neu:
118'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 69'300 Namenaktien zu CHF 10.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gürtler, Immanuel, von Zürich, in Menzingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Michael, von Deutschland, in Hagenthal-le-bas (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider, Gabriel, von Jona, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mengelt, Rolf, von Splügen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.