Dominic Meister
domiciled in Flurlingen, from Benken (ZH) Active mandates: HORAD GmbH, Melo Group GmbH and more Connected persons: Andreas Martin Löw, Claudia Marti Castells, Antonio Orlando Heinz Felix Kirchhoff and more You can stay up to date through "Dominic Meister", please log in or register free of charge.You are now following "Dominic Meister"
Credit rating You can stay up to date through "Dominic Meister", please log in or register free of charge.You are now following "Dominic Meister"
|
Places where people with the name Dominic Meister live
Sectors in which people with the name Dominic Meister work
General structural engineering
Operation of other financial institutions
Manufacturing of other products
Architectural and engineering activities
General structural engineering
Operation of other financial institutions
Manufacturing of other products
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Dominic Meister
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Dominic Meister
Publication number: 4248643, Commercial Registry Office Berne, (36)
Meierhofer Schweiz AG, in Köniz, CHE-104.760.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2017, Publ. 3704985).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eggli, Stefan Dr., von Rüti bei Büren, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhofer, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Haar (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Meister, Dominic Pascal, von Basel, in Ittigen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1726239, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
pinvent gmbh, in Schaffhausen, CHE-114.773.787, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7180124).
Domizil neu:
Finsterwaldstrasse 109, 8200 Schaffhausen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wehrli, Christoph Andreas, von Schaffhausen, in Schaffhausen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Dominic, von Benken ZH, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Meister, Domenic, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1226107, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
ORE GmbH, in Schaffhausen, CHE-115.840.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2013, Publ. 1027759).
Statutenänderung:
05.12.2013.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Total- und Generalunternehmungstätigkeiten sowie die Entwicklung von Projekten und deren Ausführung. Sie kann Immobilien und technische Anlagen im In- und Ausland erwerben, verwalten, belasten und vermieten sowie veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Dominic, von Benken ZH, in Schaffhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Löw, Andreas, von Amriswil, in Schaffhausen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].