Erik Marius Meijer
domiciled in Thielle, from Netherlands Active mandates: Time Zone GmbH, Montres Otium SA Connected persons: Bhimrapa Meijer, Ralf Calebow, Bhimrapa Meijer You can stay up to date through "Erik Marius Meijer", please log in or register free of charge.You are now following "Erik Marius Meijer"
Credit rating You can stay up to date through "Erik Marius Meijer", please log in or register free of charge.You are now following "Erik Marius Meijer"
|
Places where people with the name Erik Marius Meijer live
Sectors in which people with the name Erik Marius Meijer work
Manufacturing of measurement and control instruments
Manufacturing of measurement and control instruments
Private persons with the name Erik Marius Meijer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Erik Marius Meijer
Publication number: HR02-1006065764, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Capik Consulting Services GmbH, in Zürich, CHE-112.328.258, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2024, Publ. 1006049157).
Statutenänderung:
03.06.2024.
Firma neu:
Time Zone GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Verkauf von (Luxus)Uhren und Schmuckprodukten;
Halten von Beteiligungen an Unternehmen, ohne Immobiliengesellschaften in der Schweiz, sowie Wahrnehmung zentraler Management- und Finanzierungsaufgaben für die Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich, per Brief oder Telefax.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capik, Igor, polnischer Staatsangehöriger, in Köniz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00;
Strauss, Iris, von Höchstetten, in Köniz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meijer, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in La Tène, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Meijer, Bhimrapa, thailändische Staatsangehörige, in La Tène, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005518707, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Arvis Holding AG, in Basel, CHE-185.063.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2021, Publ. 1005328857).
Statutenänderung:
25.03.2022.
Firma neu:
Aegler AG.
Domizil neu:
c/o Genevra AG, Eptingerstrasse 3, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Verkauf von Luxusuhren und Schmuckprodukten. Die Gesellschaft bezweckt des weiteren das Halten von Beteiligungen von kleinen und mittelgrossen Unternehmungen sowie das Erbringen von zentralen Management- und Finanzie-rungsaufgaben für die Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann Patente, Lizen-zen, Innovationen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, mit Waren und Erzeugnissen aller Art handeln, jegliche Art von Geschäften finanzieren und fördern, treuhänderische Geschäfte tätigen, Grundstücke und Ge-bäude erwerben, verwalten und veräussern, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an Unternehmungen aller Art beteiligen und alle Geschäfte tätigen, soweit diese zur Erreichung ihres Hauptzweckes notwendig oder nützlich sind. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Tochtergesellschaften, Zweignie-derlassungen und Agenturen errichten. Sie kann Verbänden und Vereinen beitreten.
Aktien neu:
125'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 125 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Notter, Andreas, von Boswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Guhl, Harry, von Basel, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Calebow, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meijer, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in La Tène, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.