Henri-René Meier
domiciled in Cortébert, from Waltenschwil Active mandates: Mais je vends ça! Sàrl, Meier Success and more Connected persons: Christine Parzysz Manez You can stay up to date through "Henri-René Meier", please log in or register free of charge.You are now following "Henri-René Meier"
Credit rating You can stay up to date through "Henri-René Meier", please log in or register free of charge.You are now following "Henri-René Meier"
|
Places where people with the name Henri-René Meier live
Sectors in which people with the name Henri-René Meier work
Trading with various goods
Architectural and engineering activities
Manufacturing of measurement and control instruments
Trading with various goods
Architectural and engineering activities
Manufacturing of measurement and control instruments
Private persons with the name Henri-René Meier
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Henri-René Meier
Publication number: HR02-1004523454, Commercial Registry Office Berne, (36)
Joss Montres SA en liquidation, à Biel/Bienne, CHE-108.534.777, société anonyme (No. FOSC 94 du 17.05.2018, Publ. 4233853).
Modification des statuts:
26.10.2018.
Nouvelle raison sociale:
Joss Montres SA.
Nouveau siège:
Cortébert.
Nouvelle adresse:
Place de la Gare 1, 2607 Cortébert.
Nouveau but:
La société a pour but: création, développement, fabrication, commercialisation de biens matériels et immatériels dans le domaine de l'horlogerie, ainsi que toutes opérations financières, commerciales et industrielles se rattachant au but social. La société peut acquérir ou vendre des immeubles, créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but identique ou analogue, ou fusionner avec de telles entreprises, faire toutes opérations et conclure tous contrats propres à développer et à étendre son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.
Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par écrit ou par courrier électronique. Selon déclaration du 26.10.2018, il est renoncé à un contrôle restreint. Par décision du 10.10.2018 le juge unique compétent a approuvé la requête pour la restitution du délai et a révoqué la décision du 16.04.2018. [précédemment: Par décision du juge unique compétent du 16.04.2018, la société a été dissoute conformément à l'art. 731b CO avec effet au 17.04.2018, à 12.00 heures;
sa liquidation a été ordonnée selon les dispositions applicables à la faillite.].
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
F. Sahli AG, à Muri b. Bern (Muri bei Bern), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Meier, Henri-René, de Waltenschwil, à Cortébert, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Courtelary, administrateur, avec signature individuelle].
Publication number: 1111595, Commercial Registry Office Berne, (36)
Meier Success, à Courtelary, CH-073.1.010.738-9, entreprise individuelle (No. FOSC 5 du 09.01.2001, p. 166).
Nouveau siège:
Cortébert.
Nouvelle adresse:
place de la Gare 1, 2607 Cortébert. [Nouveau] Autre adresse: case postale 18, 2607 Cortébert.
Inscription ou modification de personne(s):
Meier, Henri-René, de Waltenschwil, à Cortébert, titulaire, avec signature individuelle [précédemment: à Courtelary].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Joss Montres SA, à B i e l B E , création, fabrication, commercialisation de biens matériels et immatériels dans le domaine de l'horlogerie etc., société anonyme (FOSC no 200 du 15.10.1998, p. 7067).
Personnes et signatures radiées:
Schaper, Max, de Basel et Küsnacht ZH, à Horgen, administrateur, sans droit de signature;
Joss, Monique, de Oberburg, à Port, administratrice, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne:
Meier, Henri-René, de Waltenschwil, à Courtelary, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: président, avec signature collective à deux].