Roger Meessen
domiciled in Schwadernau, from Belgium Active mandates: SwissOlio Genossenschaft - Verband Schweizerischer Hersteller von Speiseölen, Speisfetten und Margarinen, Swiss Nutrivalor AG and more Connected persons: Michel Burla, Urs Reinhard, Lorenzo Emanuele Centonze and more You can stay up to date through "Roger Meessen", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Meessen"
Credit rating You can stay up to date through "Roger Meessen", please log in or register free of charge.You are now following "Roger Meessen"
|
Places where people with the name Roger Meessen live
Sectors in which people with the name Roger Meessen work
Associations and federations
Meat and fish processing
Production of animal feed
Trading in food products
Associations and federations
Meat and fish processing
Production of animal feed
Trading in food products
Private persons with the name Roger Meessen
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roger Meessen
Publication number: HR02-1004838012, Commercial Registry Office Berne, (36)
SwissOlio Genossenschaft - Verband Schweizerischer Hersteller von Speiseölen, Speisfetten und Margarinen, in Muri bei Bern, CHE-103.876.271, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2015, S.0, Publ. 2385931).
Statutenänderung:
13.12.2019.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Effingerstrasse 6A, 3011 Bern.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die Wahrung der wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Interessen der Mitglieder und die Förderung der Zusammenarbeit unter den Firmen der schweizerischen Ölmühlen-, Speiseöl-, Speisefett- und Margarinen-Industrie in gemeinsamer Selbsthilfe.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schneider Treuhand und Revisions AG (CHE-110.162.231), in Zollikofen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1004808927, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Swiss Nutrivalor AG, in Oensingen, CHE-114.167.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2019, Publ. 1004542913).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004808640, Commercial Registry Office Berne, (36)
Centravo AG, in Lyss, CHE-115.747.456, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2018, Publ. 4289429).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asbeck, Lutz Sighard, deutscher Staatsangehöriger, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Betken, Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Estavayer-le-Lac (Estavayer), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Estavayer-le-Lac, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jobin, Olivier Marc Pascal, von Brienz (BE), in Brienz BE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meessen, Roger, belgischer Staatsangehöriger, in Schwadernau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.