Anton Matti
domiciled in Zweisimmen, from St. Stephan Active mandates: Valiant Bank AG Connected persons: Sander Imobersteg, Angela Amrein, Richard Bloch and more You can stay up to date through "Anton Matti", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Matti"
Credit rating You can stay up to date through "Anton Matti", please log in or register free of charge.You are now following "Anton Matti"
|
Places where people with the name Anton Matti live
Sectors in which people with the name Anton Matti work
Operation of banks and credit institutions
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Anton Matti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Anton Matti
Publication number: HR02-1005892966, Commercial Registry Office Berne, (36)
swissgoldglaze GmbH, in Muri bei Bern, CHE-133.849.741, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2015, S.0, Publ. 2391559).
Firma neu:
swissgoldglaze GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(swissgoldglaze Sàrl en liquidation) (swissgoldglaze LLC in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Anton Georg, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gümligen (Muri bei Bern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beck, Philippe, von Sumiswald, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nussli, Stefan, von Bern, in Erlach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005891853, Commercial Registry Office Berne, (36)
mrh real ag, in Köniz, CHE-101.513.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2326041). Gemäss Erklärung vom 07.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ragaz, Silvio Georg, von Tamins, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hitz, Roland, von Untersiggenthal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Matti, Anton, von Bern und Zweisimmen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bern und Zweisimmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005891852, Commercial Registry Office Berne, (36)
mrh architekten ag, in Köniz, CHE-108.547.248, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2326039). Gemäss Erklärung vom 07.11.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Matti, Anton Georg, von Bern und Zweisimmen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hitz, Roland, von Untersiggenthal, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ragaz, Silvio Georg, von Tamins, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].