Eric Mathieu
domiciled in Genève, from France Active mandates: OUTLINE COMMUNICATION Sàrl Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Eric Mathieu", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Mathieu"
Credit rating You can stay up to date through "Eric Mathieu", please log in or register free of charge.You are now following "Eric Mathieu"
|
Places where people with the name Eric Mathieu live
Sectors in which people with the name Eric Mathieu work
Advertising services
Advertising services
Private persons with the name Eric Mathieu
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Eric Mathieu
Publication number: 2286035, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
sb.c swissbrokers.com AG, in Basel, CHE-107.638.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2013, Publ. 7022740). Mit Erklärung vom 24.03.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grün, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Rosenau (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Husmann, Max, von Basel und Rothenburg, in Ettingen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathieu, Erich, von Albinen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gangl, Thomas, von Reinach BL, in Udligenswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Blaser, Anthony, von Langnau im Emmental, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scholz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Peter, von Dulliken, in Laufen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gschwend, Eric, von Altstätten, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien;
Roger, Marie-Line, von Zäziwil, in Leymen (F), mit Kollektivprokura zu zweien;
Rothmund, Stephan, von Wittenbach, in Urdorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Confida AG (CH-280.3.917.303-9/), in Liestal, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Valais
Griesser AG, à Sierre, fabrication et vente d'installations de protection conte le soleil et les intempéries, succursale (FOSC no 91 du 11.05.2001, p. 3573).
avec siège principal à:
Aadorf (TG).
Personne et signature radiée:
Mathieu, Erich, de Agarn et Albinen, à La Souste (Leuk), fondé de pouvoir, avec procuration individuelle limitée à la succursale.
Inscription ou modification de personne:
Berclaz, Alain, de Randogne, à Mollens VS, avec signature individuelle limitée à la succursale.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Oeri & Cie. AG, in Basel, Finanz-, Verwaltungs- und Treuhandgeschäfte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2002, S. 5, Publ. 328582).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grethe, Dieter, von Bettingen, in Bettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Dominic Christian, von Sagogn, in Kaiseraugst, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mathieu, Erich, von Albinen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mosimann, Dr. Peter, von Lauperswil, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rogge, Dr. Peter, von Reinach BL, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oeri, Felix A., von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oeri, Hans-Peter, von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Oeri, Sibylle, von Basel, Zürich und Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].