Inés Mateos Cremonini
domiciled in Basel, from Basel Active mandates: neues marthastift Connected persons: Monika Basler, Yves Ruch, Heinz Zengaffinen and more You can stay up to date through "Inés Mateos Cremonini", please log in or register free of charge.You are now following "Inés Mateos Cremonini"
Credit rating You can stay up to date through "Inés Mateos Cremonini", please log in or register free of charge.You are now following "Inés Mateos Cremonini"
|
Places where people with the name Inés Mateos Cremonini live
Sectors in which people with the name Inés Mateos Cremonini work
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Operation of nursing homes and inpatient facilities
Private persons with the name Inés Mateos Cremonini
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Inés Mateos Cremonini
Publication number: HR02-1005900046, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein wildwuchs, in Basel, CHE-420.593.769, Verein (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707452).
Statutenänderung:
17.05.2023.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die regelmässige Durchführung unterschiedlicher künstlerischer Formate, Projekte und Debatten im Raum Basel und positioniert sich in den Themenbereichen Diversität, Inklusion und Gleichstellung. Das künstlerische Konzept von Wildwuchs denkt Diskriminierungsstrukturen übergreifend. Wildwuchs setzt sich für die Verbesserung von Zugängen zu Kultur ein, damit Menschen aus allen Lebensbereichen aktiv und gleichberechtigt am kulturellen Leben teilnehmen und teilhaben können. Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und Diskriminierungserfahrungen sind in den Strukturen der ganzen Organisation sichtbar und mitverantwortlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mateos Cremonini, Inés, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004958006, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
neues marthastift, in Basel, CHE-108.050.692, Stiftung (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2019, Publ. 1004665075).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thiévent, Fabienne, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mateos Cremonini, Inés, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Widmer, Richard, von Gränichen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 3570329, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Marthastift, in Basel, CHE-108.050.692, Stiftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301847).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perrig, Josef Anton, genannt Toni, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iselin, Dr. Helen, von Basel, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anliker, Verena, von Gondiswil, in Hofstetten-Flüh, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blatti, Dr. Daniel, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schniepper, Dominik, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leyhe, Prof. Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Mateos Cremonini, Inés, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Thiévent, Fabienne, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.