Christoph Erich Marti
domiciled in Wollerau, from Othmarsingen Active mandates: Marti Genuss (Schweiz) AG, Focus Health AG Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christoph Erich Marti", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Erich Marti"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Erich Marti", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Erich Marti"
|
Places where people with the name Christoph Erich Marti live
Sectors in which people with the name Christoph Erich Marti work
Trading in food products
Production of comestibles
Trading in food products
Production of comestibles
Private persons with the name Christoph Erich Marti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Erich Marti
Publication number: HR02-1005977094, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seegarten Klinik AG, in Kilchberg (ZH), CHE-186.134.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2023, Publ. 1005838704).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Christoph, von Othmarsingen, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Limburg Stirum, Dr. med. John, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wei, Jingyi, chinesische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
van Limburg Stirum, Michèle, von Kilchberg (ZH), in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005392862, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Marti Service AG, bisher in Othmarsingen, CHE-100.918.074, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2021, Publ. 1005189030).
Statutenänderung:
18.01.2022.
Firma neu:
Focus Health AG.
Sitz neu:
Kilchberg (ZH).
Domizil neu:
Seestrasse 155a, 8802 Kilchberg ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Anbieten von innovativen Verfahren, Dienstleistungen und Produkten im Dienste der Gesundheit des Menschen. Insbesondere Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln, spezieller Verfahren zur Analyse und Behandlung von Krankheiten, der Komplementärmedizin, der Kosmetik und zielgerichtete Produkte und Dienstleistungen im Hinblick auf die Prävention und Heilung von Krankheiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 11.06.2004 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 11.06.2004 2'802 Namenaktien zu CHF 100.-- der "Hunziker Food Recycling Aktiengesellschaft", in Münchwilen TG, gemäss Vertrag vom 01.06.2004, wofür 84 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- sowie eine mit CHF 60.-- durch Sacheinlage und CHF 940.-- mittels Bargeld ebenfalls voll liberierte Namenaktie zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz oder die Statuten nichts Abweichendes vorschreiben. Als schriftliche Mitteilung bzw. Zustimmung gilt eine Mitteilung oder Zustimmung per Brief, E-Mail oder Telefax.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.01.2022 wurden die Statuten der Gesellschaft an die Umwandlung angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marti, Christoph, von Othmarsingen, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Möriken-Wildegg].
Publication number: HR02-1005317043, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Seegarten Klinik AG, in Kilchberg (ZH), CHE-186.134.824, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069867).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Limburg Stirum, Daniela, von Kilchberg (ZH), in Kilchberg (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
van Limburg Stirum, Michèle, von Kilchberg (ZH), in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Christoph, von Othmarsingen, in Wollerau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.