Matthias Margelisch
domiciled in Arisdorf, from Bettmeralp Active mandates: Kinderbetreuung Wägwyser GmbH Connected persons: Monika Margelisch You can stay up to date through "Matthias Margelisch", please log in or register free of charge.You are now following "Matthias Margelisch"
Credit rating You can stay up to date through "Matthias Margelisch", please log in or register free of charge.You are now following "Matthias Margelisch"
|
Places where people with the name Matthias Margelisch live
Sectors in which people with the name Matthias Margelisch work
Other social services
Other social services
Private persons with the name Matthias Margelisch
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Matthias Margelisch
Publication number: HR02-1005059771, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Brugg, CHE-112.198.174, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2018, Publ. 4446461).
Vermögensübertragung:
Der Verein überträgt gemäss Vertrag vom 02.12.2020 Aktiven von CHF 3'448'038.24 und Passiven von CHF 978'853.90 (Fremdkapital) auf die Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau AG, in Brugg (CHE-201.494.597).
Gegenleistung:
keine.
Name neu:
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 11.11.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Thomas, von Thalheim (AG), in Windisch, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Sven, von Rechthalten, in Lupfig, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Good, Jeannette, von Mels, in Frick, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Härdi, Jürg, von Thalheim AG, in Windisch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lerch Schäfer, Christine Marlise, von Basel, in Oftringen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Margelisch, Matthias, von Bettmeralp, in Arisdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Teutsch, Daniela, von Oberbipp, in Oeschgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Helen, von Winterthur, in Bellmund, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmerli, Hillevi, von Oftringen, in Biberstein, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Warnett, Esther, von Henggart, in Schafhausen im Emmental, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gregor, Pascal, von Zürich, in Wohlen (AG), Präsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Isler, David, von Wädenswil, in Murgenthal, Vizepräsident des Vorstandes, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Biri, Yvonne, von Herznach, in Bözberg, Mitglied des Vorstandes, Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 1452667, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau, in Brugg, CHE-112.198.174, Verein (SHAB Nr. 158 vom 19.08.2013, Publ. 1033373). [Gemeindefusion vom 01.01.2014].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Margelisch, Matthias, von Bettmeralp, in Arisdorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Betten].