Emilio Maiorano
domiciled in Zeiningen, from Zuzgen and Möhlin Active mandates: Parkresort Rheinfelden Holding AG Connected persons: Daniel Spiess, Susanne Dill, Christian Benedikt Hemmrich and more You can stay up to date through "Emilio Maiorano", please log in or register free of charge.You are now following "Emilio Maiorano"
Credit rating You can stay up to date through "Emilio Maiorano", please log in or register free of charge.You are now following "Emilio Maiorano"
|
Places where people with the name Emilio Maiorano live
Sectors in which people with the name Emilio Maiorano work
Business management and administration
Business management and administration
Private persons with the name Emilio Maiorano
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Emilio Maiorano
Publication number: 3772731, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Parkresort Beteiligungs AG, in Rheinfelden, CHE-167.957.759, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939569).
Statutenänderung:
13.09.2017.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Parkresort Rheinfelden Holding AG, in Rheinfelden (CHE-108.346.566), gemäss Fusionsvertrag vom 10.08.2017 und Bilanz per 30.06.2017. Aktiven von CHF 12'737'975.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 701'928.12 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Für die von der übernehmenden Gesellschaft gehaltenen Aktien an der übertragenden Gesellschaft entfällt eine Aktienzuteilung. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von CHF 1'135.00 pro Aktie.
Firma neu:
Parkresort Rheinfelden Holding AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Becker, Frank, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchhofer, Dr. Thomas, von Auenstein, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hemmrich, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Hans Martin, genannt Martin, von Luzern, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Steinegger, Andreas, von Lyss, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tarolli Schmidt, Nadia, von Aesch (BL), in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bisig, Markus, von Einsiedeln, in Rheinfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eglin Buser, Sabine, von Känerkinden, in Muttenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maiorano, Emilio, von Zuzgen, in Zeiningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mathis, Roland, von Wolfenschiessen, in Bözen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6039524, Commercial Registry Office Aargau, (400)
acasa immobilien ag, in Möhlin, CH-400.3.033.826-0, Fischerweg 3, 4313 Möhlin, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.02.2011.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich;
kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adresse oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Maiorano, Emilio, von Möhlin, in Möhlin, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann Maiorano, Marina, von Möhlin, in Möhlin, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3930858, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kurzentrum Rheinfelden Holding AG, in Rheinfelden, CH-400.3.926.145-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2007, S. 2, Publ. 3845652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dössegger, Martin, von Seon, in Frick, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maiorano, Emilio, von Zuzgen, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.