Claude Maillard
domiciled in Leytron, from Leytron Active mandates: Chatriand, Huguet, Maillard et Cie Connected persons: Tell Chatriand, Ubald Huguet, Roland Maillard and more You can stay up to date through "Claude Maillard", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Maillard"
Credit rating You can stay up to date through "Claude Maillard", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Maillard"
|
|
Claude Maillard
domiciled in Fribourg, from Rue Active mandates: FONDATION MARIE DE LA PROVIDENCE Connected persons: Rosa Infanger, Marie-Theres Wellinger, Angela Büchel Sladkovic and more You can stay up to date through "Claude Maillard", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Maillard"
Credit rating You can stay up to date through "Claude Maillard", please log in or register free of charge.You are now following "Claude Maillard"
|
Places where people with the name Claude Maillard live
Sectors in which people with the name Claude Maillard work
Trading with recreational products
Religious, political or secular associations
Trading with recreational products
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Claude Maillard
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Claude Maillard
Publication number: HR02-1005923407, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 253 vom 28.12.2021, Publ. 1005369813).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Patrik-Philipp, von Basel und Schaffhausen, in Therwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fredenhagen, Andreas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recher, Daniel, von Ziefen, in Ziefen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005120265, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Stiftung der Basler Freimaurerloge "Zur Freundschaft und Beständigkeit", in Basel, CHE-113.288.070, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765105).
Urkundenänderung:
09.02.2021.
Zweck neu:
Die Stiftung unterstützt wohltätige Werke und Bedürftige. Sie fördert ethische und moralische Grundwerte in der Gesellschaft sowie freimaurerische Anliegen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mickler, Dr. Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinsen, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Bettingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Werner R., von Basel, in Möhlin, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tröster, Thomas, von Basel, in Basel, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Subotic, Ivan, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1276921, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sammelstiftung Zusatzvorsorge Swiss Life, in Zürich, CHE-109.733.003, Stiftung (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200702). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Guillod, Michel, von Bas-Vully, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maillard, Claude, von Billens-Hennens, in Sissach, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barblan, Patrick, von Valsot, in Würenlos, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, André, von Luzern, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.